COLIN GONZALEZ SARA
Informe ejecutivo de COLIN GONZALEZ SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COLIN GONZALEZ SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES QUINDIO SL | Administrador Solidario | 14/05/2014 | |
ARIAN CONSTRUCCION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado | 02/08/2010 |
VINCULACIONES DE COLIN GONZALEZ SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLIN GONZALEZ SARA
Empresa: ORBITAL SISTEMAS AEROESPACIALES SL
Apoderado
- Colin Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 225, S 8, H NA 27601, I/A 23 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-31
Empresa: ORBITAL SISTEMAS AEROESPACIALES SL
Apoderado
- Colin Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 224, S 8, H NA 27601, I/A 22 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-31
Empresa: BIODATUP SL
Administrador Unico
- Colin Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2849 , F 76, S 8, H SS 40511, I/A 3 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-20
Empresa: BIODATUP SL
Administrador Unico
- Colin Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865 , F 1, S 8, H NA 37031, I/A 1 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-31
Empresa: ORBITAL SISTEMAS AEROESPACIALES SL
Apoderado
- Colin Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388 , F 103, S 8, H NA 27601, I/A 5 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-31
Empresa: INVERSIONES QUINDIO SL
Administrador Solidario
- Colin Gonzalez Sara
- Sagardoy Lizuain Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1674 , F 45, S 8, H NA 33199, I/A 2 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-31
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Colin Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 168, S 8, H NA 30258, I/A 7 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 162, S 8, H NA003194, I/A00088 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-31
Presidente
Secretario No Consejero
- Colin Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 167, S 8, H NA030258, I/A00002 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-31
Información de COLIN GONZALEZ SARA
Mostramos los datos de COLIN GONZALEZ SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLIN GONZALEZ SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos