BUSTO GONZALEZ PEDRO JESUS
Informe ejecutivo de BUSTO GONZALEZ PEDRO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUSTO GONZALEZ PEDRO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEDRO BUSTO PROJECTIA SLP | Socio Unico | 11/11/2015 | |
PEDRO BUSTO PROJECTIA SLP | Soc.Prof. | 11/11/2015 | |
PEDRO BUSTO PROJECTIA SLP | Administrador Unico | 11/11/2015 |
VINCULACIONES DE BUSTO GONZALEZ PEDRO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTO GONZALEZ PEDRO JESUS
Empresa: PEDRO BUSTO PROJECTIA SLP
Administrador Unico
- Busto Gonzalez Pedro Jesus
Soc.Prof.
- Busto Gonzalez Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 23, S 8, H NA 35417, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-31
Empresa: PEDRO BUSTO PROJECTIA SLP
Socio Único
- Busto Gonzalez Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 23, S 8, H NA 35417, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-31
Apoderado
- Busto Gonzalez Pedro Jesus
- Fernandez Saenz Sonia
- Latienda Arlegui Alberto
- Ronchel Garvia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 99, S 8, H NA 3194, I/A 101 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 162, S 8, H NA003194, I/A00088 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-31
Información de BUSTO GONZALEZ PEDRO JESUS
Mostramos los datos de BUSTO GONZALEZ PEDRO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTO GONZALEZ PEDRO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos