COLASTRA ESCOBAR JOSE ENRIQUE
Informe ejecutivo de COLASTRA ESCOBAR JOSE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COLASTRA ESCOBAR JOSE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODALEX EXTRUSION SA | Administrador Concursal | 18/04/2011 | |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VALLEGRANDE SL | Administrador Concursal | 28/03/2011 |
VINCULACIONES DE COLASTRA ESCOBAR JOSE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLASTRA ESCOBAR JOSE ENRIQUE
Empresa: BODALEX EXTRUSION SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BODALEX EXTRUSION SA
Nif:A45455110
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:1& INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 DE TOLEDO
Número:1
Juez / Ponente:JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ
Fecha de Resolución:23/07/2010
Número Procedimiento Concursal:393/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1501
Libro:
0
Folio:
50
Hoja:
8-16581
Inscripción:
14
Fecha Inscripción18/04/2011
Registro:Registro Mercantil de Toledo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 50, S 8, H TO 16581, I/A 14 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-45
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VALLEGRANDE SL
Nif:B45618626
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:1& INSTANCIA Nº 1 DE TOLEDO
Número:1
Juez / Ponente:JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ
Fecha de Resolución:15/02/2010
Número Procedimiento Concursal:909/2009
Datos Registrales:
Tomo:
1346
Libro:
0
Folio:
108
Hoja:
8-25172
Inscripción:
2
Fecha Inscripción28/03/2011
Registro:Registro Mercantil de Toledo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1346 , F 108, S 8, H TO 25172, I/A 2 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-45
Información de COLASTRA ESCOBAR JOSE ENRIQUE
Mostramos los datos de COLASTRA ESCOBAR JOSE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLASTRA ESCOBAR JOSE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos