COBO RODRIGUEZ FRANCISCA
Informe ejecutivo de COBO RODRIGUEZ FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COBO RODRIGUEZ FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASISTENCIA SANITARIA PREVENTIVA ORTOPEDICA Y REHABILITADORA SA | Administrador Solidario | 20/05/2015 |
VINCULACIONES DE COBO RODRIGUEZ FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COBO RODRIGUEZ FRANCISCA
Administrador Solidario
- Antoñanzas De Leon Santiago
- Cobo Rodriguez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14280 , F 212, S 8, H M 2510, I/A 19 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
Empresa: RED MEDICA SALUD SL
Liquidador
- Cobo Rodriguez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32991 , F 207, S 8, H M 593862, I/A 6 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: RED MEDICA SALUD SL
Administrador Unico
- Cobo Rodriguez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32991 , F 207, S 8, H M 593862, I/A 6 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: RED MEDICA SALUD SL
Administrador Unico
- Cobo Rodriguez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32991 , F 207, S 8, H M 593862, I/A 5 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Administrador Solidario
- Antoñanzas De Leon Santiago
- Cobo Rodriguez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14280 , F 209, S 8, H M 2510, I/A 14 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Administrador Solidario
- Antoñanzas De Leon Santiago
- Cobo Rodriguez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14904 , F 158, S 8, H M 248051, I/A 4 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-28
Información de COBO RODRIGUEZ FRANCISCA
Mostramos los datos de COBO RODRIGUEZ FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COBO RODRIGUEZ FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos