ANTOÑANZAS DE LEON SANTIAGO
Informe ejecutivo de ANTOÑANZAS DE LEON SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTOÑANZAS DE LEON SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD MARAÑES ANTOÑANZAS SA | Administrador Unico | 04/10/2023 | |
ASISTENCIA SANITARIA PREVENTIVA ORTOPEDICA Y REHABILITADORA SA | Administrador Solidario | 20/05/2015 |
VINCULACIONES DE ANTOÑANZAS DE LEON SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTOÑANZAS DE LEON SANTIAGO
Administrador Unico
- Antoñanzas De Leon Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6812 , F 20, S 8, H M 110926, I/A 7 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Administrador Unico
- Antoñanzas De Leon Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6812 , F 20, S 8, H M 110926, I/A 7 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Administrador Solidario
- Antoñanzas De Leon Santiago
- Marañes Pallardo Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6812 , F 20, S 8, H M 110926, I/A 7 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Administrador Solidario
- Antoñanzas De Leon Santiago
- Cobo Rodriguez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14280 , F 212, S 8, H M 2510, I/A 19 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
Administrador Solidario
- Antoñanzas De Leon Santiago
- Cobo Rodriguez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14280 , F 209, S 8, H M 2510, I/A 14 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Administrador Solidario
- Antoñanzas De Leon Santiago
- Cobo Rodriguez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14904 , F 158, S 8, H M 248051, I/A 4 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-28
Información de ANTOÑANZAS DE LEON SANTIAGO
Mostramos los datos de ANTOÑANZAS DE LEON SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTOÑANZAS DE LEON SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos