COBO CALLEJA ISABEL
Informe ejecutivo de COBO CALLEJA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE COBO CALLEJA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE EDICIONES S M SA | Apoderado | 01/12/2021 | |
EDITORIAL CRUILLA SA | Apoderado Solidario | 18/10/2021 | |
ACENTO EDUCACION SA | Apoderado | 08/10/2021 | |
GRUPO EDITORIAL SM INTERNACIONAL SL | Apoderado | 08/10/2021 | |
TECNOLOGIA Y GESTION EDUCATIVA SL | Apoderado | 05/10/2021 | |
PPC EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA SA | Apoderado | 05/10/2021 |
VINCULACIONES DE COBO CALLEJA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COBO CALLEJA ISABEL
Empresa: IKASMINA ARGITALETXEA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Del Amo Noelia
- Cobo Calleja Isabel
- Garcia Sotoca Tamara
- Ruiz Castillo David
- Ruiz Castillo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 53282, I/A 42 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-48
Empresa: XERME EDICIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cobo Calleja Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 43169, I/A 48 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-36
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cobo Calleja Isabel
- Gonzalez Alvarez Francisco
- Relaño Villacorta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7287 , F 149, S 8, H SE 73204, I/A 44 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-41
Empresa: AMT MORTGAGE INSURANCE LIMITED
Apoderado
- Arbej Miguel Maria Cristina
- Bartle Simon
- Blount Edward Sidney
- Carballo Beautell Antonio Eduardo
- Cobo Calleja Isabel
- Cobo Calleja Isabel
- Cobo Calleja Rafael
- Cormack Andrew
- Crone Simon Michael
- De Miguel Gomez Ernesto
- Fernandez-aceytuno Saenz De Santa Maria Juan
- Flordelis Marco Jose Luis
- Grau Vidal Ana
- Hill Peter-george-david
- Lopez Sanchez Escribano Alfonso Santos
- Martin Garcia Jose Luis
- Mas Murcia Angel Guillermo
- Richardson Tammy- Marie
- Zamora Moya Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17566 , F 13, S 8, H M 301981, I/A 24 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-28
Empresa: COMERCIAL DE EDICIONES S M SA
Apoderado
- Cobo Calleja Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40501 , F 151, S 8, H M 62112, I/A 151 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-28
Apoderado
- Cobo Calleja Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6855 , F 193, S 8, H SE 73204, I/A 38 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-41
Empresa: EDITORIAL CRUILLA SA
Apoderado Solidario
- Cobo Calleja Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47882 , F 120, S 8, H B 60640, I/A 96 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-08
Empresa: XERME EDICIONS SL
Apoderado
- Cobo Calleja Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4320, L 4320, F 102, S 8, H PO 43169, I/A 42 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-36
Empresa: ACENTO EDUCACION SA
Apoderado
- Cobo Calleja Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40458 , F 184, S 8, H M 105002, I/A 74 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Empresa: GRUPO EDITORIAL SM INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Cobo Calleja Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42090 , F 29, S 8, H M 371510, I/A 52 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
VER MAS ACTOS
Información de COBO CALLEJA ISABEL
Mostramos los datos de COBO CALLEJA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COBO CALLEJA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos