ALONSO DEL AMO NOELIA
Informe ejecutivo de ALONSO DEL AMO NOELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO DEL AMO NOELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDITORIAL CRUILLA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/11/2023 | |
IKASMINA ARGITALETXEA SL | Apoderado | 23/10/2023 | |
ACENTO EDUCACION SA | Apoderado Mancomunado | 18/10/2023 | |
PPC EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA SA | Apoderado | 18/10/2023 | |
XERME EDICIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/10/2023 | |
COMERCIAL DE EDICIONES S M SA | Apoderado Mancomunado | 16/10/2023 | |
TECNOLOGIA Y GESTION EDUCATIVA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/10/2023 | |
GRUPO EDITORIAL SM INTERNACIONAL SL | Apoderado | 13/10/2023 |
VINCULACIONES DE ALONSO DEL AMO NOELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO DEL AMO NOELIA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7287 , F 149, S 8, H SE 73204, I/A 44 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-41
Empresa: EDITORIAL CRUILLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Del Amo Noelia
- Diaz Piñero Patricia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48011 , F 168, S 8, H B 60640, I/A 102 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Del Amo Noelia
- Diaz Piñero Patricia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7287 , F 141, S 8, H SE 73204, I/A 43 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-41
Empresa: IKASMINA ARGITALETXEA SL
Apoderado
- Alonso Del Amo Noelia
- Diaz Piñero Patricia
- Garcia Sotoca Tamara
- Ruiz Castillo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5933 , F 47, S 8, H BI 53282, I/A 40 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-48
Empresa: XERME EDICIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Del Amo Noelia
- Diaz Piñeiro Patricia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4320, L 4320, F 108, S 8, H PO 43169, I/A 46 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-36
Empresa: PPC EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA SA
Apoderado
- Alonso Del Amo Noelia
- Diaz Piñero Patricia
- Garcia Sotoca Tamara
- Ruiz Castillo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45516 , F 3, S 8, H M 53850, I/A 122 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-28
Empresa: ACENTO EDUCACION SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Del Amo Noelia
- Diaz Piñero Patricia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40458 , F 191, S 8, H M 105002, I/A 78 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-28
Empresa: COMERCIAL DE EDICIONES S M SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Del Amo Noelia
- Diaz Piñero Patricia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40501 , F 159, S 8, H M 62112, I/A 158 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-28
Empresa: GRUPO EDITORIAL SM INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Alonso Del Amo Noelia
- Diaz Piñero Patricia
- Garcia Sotoca Tamara
- Ruiz Castillo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42090 , F 37, S 8, H M 371510, I/A 58 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Empresa: TECNOLOGIA Y GESTION EDUCATIVA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Del Amo Noelia
- Diaz Piñero Patricia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42090 , F 58, S 8, H M 523700, I/A 41 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Información de ALONSO DEL AMO NOELIA
Mostramos los datos de ALONSO DEL AMO NOELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO DEL AMO NOELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos