CLAUDIA CALCINONI
Informe ejecutivo de CLAUDIA CALCINONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE CLAUDIA CALCINONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLAUDIA CALCINONI
Empresa: FATRO IBERICA SL
Consejero
- Carlo Gazza
- Claudia Calcinoni
- Silvana Dal Magro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 201901, I/A 43 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Consejero
- Carlo Gazza
- Claudia Calcinoni
- Silvana Dal Magro
Presidente
Secretario
- Claudia Calcinoni
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 201901, I/A 43 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 201901, I/A 44 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 144, S 8, H B 201901, I/A 41 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Consejero
- Carlo Gazza
- Claudia Calcinoni
- Silvana Dal Magro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 143, S 8, H B 201901, I/A 40 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Consejero
- Carlo Gazza
- Claudia Calcinoni
- Silvana Dal Magro
Presidente
Secretario
- Claudia Calcinoni
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 143, S 8, H B 201901, I/A 40 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 142, S 8, H B 201901, I/A 37 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Consejero
- Carlo Gazza
- Claudia Calcinoni
- Silvana Dal Magro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 142, S 8, H B 201901, I/A 36 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Consejero
- Carlo Gazza
- Claudia Calcinoni
- Silvana Dal Magro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 142, S 8, H B 201901, I/A 36 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 141, S 8, H B 201901, I/A 34 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-08
VER MAS ACTOS
Información de CLAUDIA CALCINONI
Mostramos los datos de CLAUDIA CALCINONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLAUDIA CALCINONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos