CARLO GAZZA
Informe ejecutivo de CARLO GAZZA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE CARLO GAZZA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLO GAZZA
Empresa: FATRO IBERICA SL
Consejero
- Carlo Gazza
- Claudia Calcinoni
- Silvana Dal Magro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 201901, I/A 43 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Consejero
- Carlo Gazza
- Claudia Calcinoni
- Silvana Dal Magro
Presidente
- Carlo Gazza
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 201901, I/A 43 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 201901, I/A 44 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 144, S 8, H B 201901, I/A 41 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Consejero
- Carlo Gazza
- Claudia Calcinoni
- Silvana Dal Magro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 143, S 8, H B 201901, I/A 40 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Consejero
- Carlo Gazza
- Claudia Calcinoni
- Silvana Dal Magro
Presidente
- Carlo Gazza
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 143, S 8, H B 201901, I/A 40 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 142, S 8, H B 201901, I/A 37 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Consejero
- Carlo Gazza
- Claudia Calcinoni
- Silvana Dal Magro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 142, S 8, H B 201901, I/A 36 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Consejero
- Carlo Gazza
- Claudia Calcinoni
- Silvana Dal Magro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 142, S 8, H B 201901, I/A 36 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Empresa: FATRO IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 141, S 8, H B 201901, I/A 34 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-08
VER MAS ACTOS
Información de CARLO GAZZA
Mostramos los datos de CARLO GAZZA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLO GAZZA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos