CIVIS VILA CARLOS
Informe ejecutivo de CIVIS VILA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CIVIS VILA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA GREMIAL SA | Consejero Delegado Solidario | 10/10/2023 | |
LA GREMIAL SA | Presidente | 10/10/2023 | |
LA GREMIAL SA | Consejero | 28/08/2012 |
VINCULACIONES DE CIVIS VILA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIVIS VILA CARLOS
Empresa: LA GREMIAL SA
Consejero
- Agreda Tejero Antonio
- Agreda Tejero Ramon
- Agreda Tejero Rosa Maria
- Civis Vila Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 218, S 8, H L 3762, I/A 51 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-25
Empresa: LA GREMIAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Agreda Tejero Antonio
- Agreda Tejero Ramon
- Agreda Tejero Rosa Maria
- Civis Vila Carlos
Presidente
- Civis Vila Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 218, S 8, H L 3762, I/A 51 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-25
Empresa: LA GREMIAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Agreda Tejero Antonio
- Agreda Tejero Ramon
- Agreda Tejero Rosa Maria
- Civis Vila Carlos
Presidente
- Civis Vila Carlos
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 218, S 8, H L 3762, I/A 51 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-25
Empresa: LA GREMIAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Agreda Tejero Antonio
- Agreda Tejero Ramon
- Agreda Tejero Rosa Maria
- Civis Vila Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 217, S 8, H L 3762, I/A 50 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-25
Empresa: LA GREMIAL SA
Consejero
- Agreda Tejero Antonio
- Agreda Tejero Ramon
- Agreda Tejero Rosa Maria
- Civis Vila Carlos
Presidente
- Civis Vila Carlos
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 206, S 8, H L 3762, I/A 49 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-25
Empresa: LA GREMIAL SA
Consejero
- Agreda Tejero Antonio
- Agreda Tejero Jorge
- Agreda Tejero Rosa Maria
- Civis Vila Carlos
Presidente
- Civis Vila Carlos
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 70, S 8, H L 3762, I/A 45 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-25
Empresa: LA GREMIAL SA
Consejero
- Agreda Tejero Antonio
- Agreda Tejero Jorge
- Agreda Tejero Rosa Maria
- Civis Vila Carlos
Presidente
- Civis Vila Carlos
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 70, S 8, H L 3762, I/A 45 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-25
Información de CIVIS VILA CARLOS
Mostramos los datos de CIVIS VILA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIVIS VILA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos