AGREDA TEJERO ANTONIO
Informe ejecutivo de AGREDA TEJERO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGREDA TEJERO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA GREMIAL SA | Secretario | 10/10/2023 | |
LA GREMIAL SA | Consejero Delegado Solidario | 10/10/2023 | |
LA GREMIAL SA | Consejero | 28/08/2012 |
VINCULACIONES DE AGREDA TEJERO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGREDA TEJERO ANTONIO
Empresa: LA GREMIAL SA
Consejero
- Agreda Tejero Antonio
- Agreda Tejero Ramon
- Agreda Tejero Rosa Maria
- Civis Vila Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 218, S 8, H L 3762, I/A 51 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-25
Empresa: LA GREMIAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Agreda Tejero Antonio
- Agreda Tejero Ramon
- Agreda Tejero Rosa Maria
- Civis Vila Carlos
Presidente
Secretario
- Agreda Tejero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 218, S 8, H L 3762, I/A 51 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-25
Empresa: LA GREMIAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Agreda Tejero Antonio
- Agreda Tejero Ramon
- Agreda Tejero Rosa Maria
- Civis Vila Carlos
Presidente
Secretario
- Agreda Tejero Antonio
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 218, S 8, H L 3762, I/A 51 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-25
Empresa: LA GREMIAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Agreda Tejero Antonio
- Agreda Tejero Ramon
- Agreda Tejero Rosa Maria
- Civis Vila Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 217, S 8, H L 3762, I/A 50 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-25
Empresa: LA GREMIAL SA
Consejero
- Agreda Tejero Antonio
- Agreda Tejero Ramon
- Agreda Tejero Rosa Maria
- Civis Vila Carlos
Presidente
Secretario
- Agreda Tejero Antonio
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 206, S 8, H L 3762, I/A 49 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-25
Empresa: LA GREMIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 70, S 8, H L 3762, I/A 46 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-25
Empresa: LA GREMIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 70, S 8, H L 3762, I/A 46 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-25
Empresa: LA GREMIAL SA
Consejero
- Agreda Tejero Antonio
- Agreda Tejero Jorge
- Agreda Tejero Rosa Maria
- Civis Vila Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Agreda Tejero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 70, S 8, H L 3762, I/A 45 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-25
Empresa: LA GREMIAL SA
Consejero
- Agreda Tejero Antonio
- Agreda Tejero Jorge
- Agreda Tejero Rosa Maria
- Civis Vila Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Agreda Tejero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 70, S 8, H L 3762, I/A 45 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-25
Información de AGREDA TEJERO ANTONIO
Mostramos los datos de AGREDA TEJERO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGREDA TEJERO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos