CIVIDANES ROGER JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de CIVIDANES ROGER JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CIVIDANES ROGER JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TFTL SPV 2 SL | Administrador Unico | 30/05/2022 |
VINCULACIONES DE CIVIDANES ROGER JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIVIDANES ROGER JOSE MANUEL
Empresa: TFTL SPV 2 SL
Administrador Unico
- Cividanes Roger Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 180, S 8, H M 769539, I/A 1 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-28
Consejero
- Cividanes Roger Jose Manuel
Miem.Com.Ej.
- Cividanes Roger Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30633 , F 167, S 8, H M 75826, I/A 130 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Miem.Com.Ej.
- Alperi Baragaño Laudelino
- Cividanes Roger Jose Manuel
- Gomez Garcia Carlos
- Platero Diaz Alvaro
- Pola Alonso Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30633 , F 160, S 8, H M 75826, I/A 117 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-28
Consejero
- Cividanes Roger Jose Manuel
- Gomez Garcia Carlos
- Pola Alonso Isaac
- Redondo Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30633 , F 160, S 8, H M 75826, I/A 116 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-28
Información de CIVIDANES ROGER JOSE MANUEL
Mostramos los datos de CIVIDANES ROGER JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIVIDANES ROGER JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos