CISNEROS DE LOS ARCOS RAMON IGNACIO
Informe ejecutivo de CISNEROS DE LOS ARCOS RAMON IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CISNEROS DE LOS ARCOS RAMON IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INENTIA ARO SL | Administrador Unico | 06/09/2021 | |
MAKING IDEAS BUSINESS SL | Apoderado | 24/10/2018 | |
MAKING IDEAS BUSINESS SL | Presidente | 23/10/2018 | |
MR COMUNICACION POLITICA SL | Socio Unico | 21/06/2017 | |
MR COMUNICACION POLITICA SL | Administrador Unico | 21/06/2017 | |
INENTIA NEXT SL | Administrador Mancomunado | 05/12/2016 | |
MAKING IDEAS BUSINESS SL | Apoderado Mancomunado | 30/07/2013 | |
MAKING IDEAS BUSINESS SL | Consejero | 20/11/2012 |
VINCULACIONES DE CISNEROS DE LOS ARCOS RAMON IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CISNEROS DE LOS ARCOS RAMON IGNACIO
Empresa: INENTIA ARO SL
Administrador Unico
- Cisneros De Los Arcos Ramon Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35379 , F 75, S 8, H M 636006, I/A 6 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Empresa: INENTIA ARO SL
Administrador Solidario
- Andrinal Lopez Daniel
- Cisneros De Los Arcos Ramon Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35379 , F 75, S 8, H M 636006, I/A 6 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Empresa: MAKING IDEAS BUSINESS SL
Apoderado
- Cisneros De Los Arcos Ramon Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35651 , F 153, S 8, H M 547905, I/A 14 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28
Empresa: MAKING IDEAS BUSINESS SL
Consejero
Presidente
- Cisneros De Los Arcos Ramon Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35651 , F 152, S 8, H M 547905, I/A 13 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: MAKING IDEAS BUSINESS SL
Vicepresidente
- Cisneros De Los Arcos Ramon Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35651 , F 151, S 8, H M 547905, I/A 12 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Empresa: MR COMUNICACION POLITICA SL
Administrador Unico
- Cisneros De Los Arcos Ramon Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36120 , F 160, S 8, H M 648979, I/A 1 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: MR COMUNICACION POLITICA SL
Socio Único
- Cisneros De Los Arcos Ramon Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36120 , F 160, S 8, H M 648979, I/A 1 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: INENTIA ARO SL
Administrador Solidario
- Andrinal Lopez Daniel
- Cisneros De Los Arcos Ramon Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35379 , F 72, S 8, H M 636006, I/A 1 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Empresa: INENTIA NEXT SL
Administrador Mancomunado
- Andrinal Lopez Daniel
- Cisneros De Los Arcos Ramon Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34452 , F 172, S 8, H M 619720, I/A 2 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Empresa: MAKING IDEAS BUSINESS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ceron Redondo Juan Luis
- Cisneros De Los Arcos Ramon Ignacio
- Perez Arauna Peña Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30445 , F 172, S 8, H M 547905, I/A 7 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
VER MAS ACTOS
Información de CISNEROS DE LOS ARCOS RAMON IGNACIO
Mostramos los datos de CISNEROS DE LOS ARCOS RAMON IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CISNEROS DE LOS ARCOS RAMON IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos