ANDRINAL LOPEZ DANIEL
Informe ejecutivo de ANDRINAL LOPEZ DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANDRINAL LOPEZ DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BYTALYST HISPANIA SL | Administrador Unico | 03/07/2024 | |
BYTALYST SL | Administrador Unico | 01/09/2022 | |
SOFIYA XO SL | Administrador Unico | 27/07/2020 | |
INENTIA NEXT SL | Administrador Mancomunado | 05/12/2016 | |
PROFESSIONAL GROUP SPORT AND BUSINESS SL | Administrador Solidario | 23/02/2009 |
VINCULACIONES DE ANDRINAL LOPEZ DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRINAL LOPEZ DANIEL
Empresa: BYTALYST HISPANIA SL
Administrador Unico
- Andrinal Lopez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826168, I/A 1 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Empresa: UNIKO VENTURES SL
Administrador Unico
- Andrinal Lopez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43981 , F 34, S 8, H M 775844, I/A 1 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
Empresa: UNIKO VENTURES SL
Socio Único
- Andrinal Lopez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43981 , F 34, S 8, H M 775844, I/A 1 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
Empresa: MOLEKIA XOC SL
Administrador Unico
- Andrinal Lopez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41354 , F 72, S 8, H M 732993, I/A 2 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Empresa: INENTIA ARO SL
Administrador Solidario
- Andrinal Lopez Daniel
- Cisneros De Los Arcos Ramon Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35379 , F 75, S 8, H M 636006, I/A 6 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Empresa: MOLEKIA XOC SL
Administrador Unico
- Andrinal Lopez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41354 , F 70, S 8, H M 732993, I/A 1 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Empresa: SOFIYA XO SL
Administrador Unico
- Andrinal Lopez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40739 , F 51, S 8, H M 722834, I/A 1 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-28
Empresa: INENTIA ARO SL
Administrador Solidario
- Andrinal Lopez Daniel
- Cisneros De Los Arcos Ramon Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35379 , F 72, S 8, H M 636006, I/A 1 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Empresa: INENTIA NEXT SL
Administrador Mancomunado
- Andrinal Lopez Daniel
- Cisneros De Los Arcos Ramon Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34452 , F 172, S 8, H M 619720, I/A 2 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Empresa: INENTIA NEXT SL
Administrador Unico
- Andrinal Lopez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34452 , F 172, S 8, H M 619720, I/A 2 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
VER MAS ACTOS
Información de ANDRINAL LOPEZ DANIEL
Mostramos los datos de ANDRINAL LOPEZ DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRINAL LOPEZ DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos