CIRUELO ECHEVARRIA IBAI
Informe ejecutivo de CIRUELO ECHEVARRIA IBAI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CIRUELO ECHEVARRIA IBAI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO VERSON NUEVOS PRODUCTOS SL | Administrador Solidario | 19/10/2017 | |
GRUPO SALUD Y BIENESTAR ZEN-TRO 2017 SL | Socio | 05/10/2017 | |
LIBER NUEVOS PRODUCTOS SL | Socio Unico | 26/06/2017 | |
LIBER NUEVOS PRODUCTOS SL | Administrador Unico | 26/06/2017 |
VINCULACIONES DE CIRUELO ECHEVARRIA IBAI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIRUELO ECHEVARRIA IBAI
Administrador Unico
- Ciruelo Echevarria Ibai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 214, S 8, H LO 17683, I/A 2 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-26
Empresa: INMOBILIARIA Y PROYECTOS CALVIA SL
Administrador Solidario
- Bernabe Vitkin Dimitriy
- Ciruelo Echevarria Ibai
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 26, S 8, H PM 85782, I/A 2 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-07
Empresa: INTEGRAL REAL ESTATE SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Bernabe Vitkin Dimitriy
- Ciruelo Echevarria Ibai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 94, S 8, H PM 86539, I/A 2 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-07
Empresa: INTEGRAL REAL ESTATE SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Alarcon Tauste Eugenio
- Bernabe Vitkin Dimitriy
- Ciruelo Echevarria Ibai
- Puga Escudero Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 93, S 8, H PM 86539, I/A 1 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-07
Empresa: INMOBILIARIA Y PROYECTOS CALVIA SL
Administrador Solidario
- Bernabe Vitkin Dimitriy
- Ciruelo Echevarria Ibai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 26, S 8, H PM 85782, I/A 1 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-07
Empresa: GRUPO SALUD Y BIENESTAR 2018 SL
Liquidador
- Ciruelo Echevarria Ibai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2759 , F 198, S 8, H PM 83954, I/A 2 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-07
Empresa: GRUPO SALUD Y BIENESTAR 2018 SL
Administrador Solidario
- Bernabe Vitkin Dimitriy
- Ciruelo Echevarria Ibai
Liquidador
- Ciruelo Echevarria Ibai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2759 , F 198, S 8, H PM 83954, I/A 2 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-07
Empresa: GRUPO SALUD Y BIENESTAR 2018 SL
Administrador Solidario
- Bernabe Vitkin Dimitriy
- Ciruelo Echevarria Ibai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2759 , F 198, S 8, H PM 83954, I/A 1 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-07
Empresa: GRUPO VERSON NUEVOS PRODUCTOS SL
Administrador Solidario
- Ciruelo Echevarria Ibai
- Mosquera Morales Mosquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 829 , F 135, S 8, H LO 17704, I/A 1 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-26
Administrador Unico
- Ciruelo Echevarria Ibai
Socio
- Ciruelo Echevarria Ibai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 214, S 8, H LO 17683, I/A 1 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-26
VER MAS ACTOS
Información de CIRUELO ECHEVARRIA IBAI
Mostramos los datos de CIRUELO ECHEVARRIA IBAI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIRUELO ECHEVARRIA IBAI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos