BERNABE VITKIN DIMITRIY
Informe ejecutivo de BERNABE VITKIN DIMITRIY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BERNABE VITKIN DIMITRIY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIMAR SALUT SL | Socio Unico | 08/05/2014 | |
DIMAR SALUT SL | Administrador Unico | 08/05/2014 |
VINCULACIONES DE BERNABE VITKIN DIMITRIY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNABE VITKIN DIMITRIY
Empresa: INMOBILIARIA Y PROYECTOS CALVIA SL
Liquidador
- Bernabe Vitkin Dimitriy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 26, S 8, H PM 85782, I/A 2 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-07
Empresa: INMOBILIARIA Y PROYECTOS CALVIA SL
Administrador Solidario
- Bernabe Vitkin Dimitriy
- Ciruelo Echevarria Ibai
Liquidador
- Bernabe Vitkin Dimitriy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 26, S 8, H PM 85782, I/A 2 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-07
Empresa: INTEGRAL REAL ESTATE SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Bernabe Vitkin Dimitriy
- Ciruelo Echevarria Ibai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 94, S 8, H PM 86539, I/A 2 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-07
Empresa: INTEGRAL REAL ESTATE SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Alarcon Tauste Eugenio
- Bernabe Vitkin Dimitriy
- Ciruelo Echevarria Ibai
- Puga Escudero Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 93, S 8, H PM 86539, I/A 1 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-07
Empresa: INMOBILIARIA Y PROYECTOS CALVIA SL
Administrador Solidario
- Bernabe Vitkin Dimitriy
- Ciruelo Echevarria Ibai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 26, S 8, H PM 85782, I/A 1 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-07
Empresa: GRUPO SALUD Y BIENESTAR 2018 SL
Administrador Solidario
- Bernabe Vitkin Dimitriy
- Ciruelo Echevarria Ibai
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2759 , F 198, S 8, H PM 83954, I/A 2 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-07
Empresa: GRUPO SALUD Y BIENESTAR 2018 SL
Administrador Solidario
- Bernabe Vitkin Dimitriy
- Ciruelo Echevarria Ibai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2759 , F 198, S 8, H PM 83954, I/A 1 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-07
Empresa: DIMAR SALUT SL
Administrador Unico
- Bernabe Vitkin Dimitriy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 777 , F 166, S 8, H LO 15973, I/A 1 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-26
Empresa: DIMAR SALUT SL
Socio Único
- Bernabe Vitkin Dimitriy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 777 , F 166, S 8, H LO 15973, I/A 1 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-26
Información de BERNABE VITKIN DIMITRIY
Mostramos los datos de BERNABE VITKIN DIMITRIY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNABE VITKIN DIMITRIY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos