CIRERA MARTINEZ XAVIER
Informe ejecutivo de CIRERA MARTINEZ XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CIRERA MARTINEZ XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINORTEX SL | Consejero Delegado Solidario | 06/03/2020 | |
BEGUDES CIRERA SL | Administrador Unico | 20/07/2017 | |
FINORTEX SL | Consejero | 12/01/2015 |
VINCULACIONES DE CIRERA MARTINEZ XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIRERA MARTINEZ XAVIER
Empresa: FINORTEX SL
Consejero Delegado Solidario
- Cirera Martinez Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21565 , F 60, S 8, H B 24357, I/A 7 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-08
Empresa: BEGUDES CIRERA SL
Administrador Unico
- Cirera Martinez Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30425 , F 162, S 8, H B 176260, I/A 2 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Empresa: BEGUDES CIRERA SL
Administrador
- Cirera Martinez Ramon
- Cirera Martinez Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30425 , F 162, S 8, H B 176260, I/A 2 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Empresa: FINORTEX SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cirera Dotti Javier
- Cirera Martinez Marc
- Cirera Martinez Maria Gloria
- Cirera Martinez Xavier
- Martinez Juan Maria Gloria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21565 , F 59, S 8, H B 24357, I/A 6 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-08
Información de CIRERA MARTINEZ XAVIER
Mostramos los datos de CIRERA MARTINEZ XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIRERA MARTINEZ XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos