CIRERA DOTTI JAVIER
Informe ejecutivo de CIRERA DOTTI JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CIRERA DOTTI JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINORTEX SL | Presidente | 12/01/2015 | |
FINORTEX SL | Consejero | 12/01/2015 |
VINCULACIONES DE CIRERA DOTTI JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIRERA DOTTI JAVIER
Empresa: FINORTEX SL
Consejero Delegado
- Cirera Dotti Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21565 , F 60, S 8, H B 24357, I/A 7 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-08
Empresa: NOLAND PHARMA SL
Liquidador
- Cirera Dotti Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39003 , F 104, S 8, H B 334791, I/A 4 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-08
Empresa: NOLAND PHARMA SL
Administrador Unico
- Cirera Dotti Javier
Liquidador
- Cirera Dotti Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39003 , F 104, S 8, H B 334791, I/A 4 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-08
Empresa: FINORTEX SL
Consejero Delegado
- Cirera Dotti Javier
Consejero
Presidente
- Cirera Dotti Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21565 , F 59, S 8, H B 24357, I/A 6 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-08
Empresa: FINORTEX SL
Administrador
- Cirera Dotti Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21565 , F 59, S 8, H B 24357, I/A 6 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-08
Información de CIRERA DOTTI JAVIER
Mostramos los datos de CIRERA DOTTI JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIRERA DOTTI JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos