CHAVES GONZALEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de CHAVES GONZALEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHAVES GONZALEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO Y RIA DE HUELVA SLP | Consejero | 30/11/2023 | |
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO Y RIA DE HUELVA SLP | Consejero Delegado Solidario | 20/03/2010 | 30/11/2023 |
ASESORIA NAUTICA ONUBENSE SL | Consejero | 26/01/2010 | 03/10/2023 |
ASESORIA NAUTICA ONUBENSE SL | Consejero Delegado Solidario | 26/01/2010 | 20/02/2017 |
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO Y RIA DE HUELVA SLP | Presidente | 30/06/2010 | 20/02/2017 |
VINCULACIONES DE CHAVES GONZALEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAVES GONZALEZ JOSE LUIS
Consejero Delegado Solidario
- Chaves Gonzalez Jose Luis
- Gonzalez Serrano Sergio
Consejero
- Chaves Gonzalez Jose Luis
- Gonzalez Serrano Sergio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892 , F 161, S 8, H H 17591, I/A 20 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-21
Empresa: ASESORIA NAUTICA ONUBENSE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Chaves Gonzalez Jose Luis
- Dicenta Espinosa De Los Monteros Juan Miguel
- Gonzalez Serrano Sergio
- Martinez Bescos Rafael
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 120, S 8, H H 18324, I/A 11 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-21
Presidente
- Chaves Gonzalez Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 223, S 8, H H 17591, I/A 7 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-21
Empresa: ASESORIA NAUTICA ONUBENSE SL
Consejero Delegado Solidario
- Chaves Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 117, S 8, H H 18324, I/A 4 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-21
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Chaves Gonzalez Jose Luis
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 221, S 8, H H 17591,H , I/ 4 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-21
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 221, S 8, H H 17591,H , I/ 3 (20/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-21
Empresa: ASESORIA NAUTICA ONUBENSE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 114, S 8, H H 18324,H , I/ 1 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-21
Información de CHAVES GONZALEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de CHAVES GONZALEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAVES GONZALEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos