BERNAL ESPIN CARLOS
Informe ejecutivo de BERNAL ESPIN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERNAL ESPIN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO Y RIA DE HUELVA SLP | Presidente | 20/02/2017 | 21/07/2020 |
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO Y RIA DE HUELVA SLP | Consejero | 21/07/2020 | |
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO Y RIA DE HUELVA SLP | Consejero Delegado Solidario | 20/03/2010 | 21/07/2020 |
ASESORIA NAUTICA ONUBENSE SL | Consejero | 26/01/2010 | 11/05/2020 |
ASESORIA NAUTICA ONUBENSE SL | Consejero Delegado Solidario | 26/01/2010 | 11/05/2020 |
VINCULACIONES DE BERNAL ESPIN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAL ESPIN CARLOS
Consejero Delegado Solidario
- Bernal Espin Carlos
Consejero
- Bernal Espin Carlos
Presidente
- Bernal Espin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 225, S 8, H H 17591, I/A 13 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-21
Empresa: ASESORIA NAUTICA ONUBENSE SL
Consejero Delegado Solidario
- Bernal Espin Carlos
Consejero
- Bernal Espin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 119, S 8, H H 18324, I/A 8 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-21
Consejero
Presidente
- Bernal Espin Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 223, S 8, H H 17591, I/A 7 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-21
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 221, S 8, H H 17591,H , I/ 3 (20/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-21
Empresa: ASESORIA NAUTICA ONUBENSE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 114, S 8, H H 18324,H , I/ 1 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-21
Información de BERNAL ESPIN CARLOS
Mostramos los datos de BERNAL ESPIN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAL ESPIN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos