CHAVARRI LAZARO JAIME
Informe ejecutivo de CHAVARRI LAZARO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CHAVARRI LAZARO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CECOSA SUPERMERCADOS SL | Apoderado Solidario | 03/01/2023 | |
CAPRABO SA | Apoderado Solidario | 02/01/2023 | |
SUPRATUC2020 SL | Apoderado | 30/12/2022 |
VINCULACIONES DE CHAVARRI LAZARO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAVARRI LAZARO JAIME
Empresa: SUPRATUC2020 SL
Apoderado
- Chavarri Lazaro Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6052 , F 111, S 8, H BI 76046, I/A 15 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Empresa: CECOSA SUPERMERCADOS SL
Apoderado Solidario
- Chavarri Lazaro Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931 , F 143, S 8, H PM 90334, I/A 33 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-07
Empresa: CAPRABO SA
Apoderado Solidario
- Chavarri Lazaro Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 214, S 8, H B 5708, I/A 207 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-08
Empresa: VIAJES EROSKI SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5393 , F 175, S 8, H BI 4987,A , I/ 141 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-48
Empresa: SUPERMERCADOS PICABO SL
Apoderado
- Chavarri Lazaro Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41214 , F 197, S 8, H B 358561, I/A 32 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-08
Apoderado
- Chavarri Lazaro Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41214 , F 188, S 8, H B 358563, I/A 29 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-08
Empresa: SUPERMERCADOS RIONA SL
Apoderado
- Chavarri Lazaro Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40432 , F 214, S 8, H B 368286, I/A 10 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-08
Información de CHAVARRI LAZARO JAIME
Mostramos los datos de CHAVARRI LAZARO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAVARRI LAZARO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos