CERDA FERRER MARCOS
Informe ejecutivo de CERDA FERRER MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CERDA FERRER MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHOOKIS IBERICA SL | Administrador Solidario | 30/04/2014 | 10/05/2019 |
LUCEMTUM CAFE SL | Administrador Solidario | 26/02/2015 | 02/09/2015 |
VINCULACIONES DE CERDA FERRER MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERDA FERRER MARCOS
Empresa: CHOOKIS IBERICA SL
Administrador Solidario
- Atienzar Ortuño Fernando
- Cerda Ferrer Marcos
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 179, S 8, H A 139798, I/A 3 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-03
Empresa: LUCEMTUM CAFE SL
Administrador Solidario
- Atienzar Ortuño Fernando
- Cerda Ferrer Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839 , F 203, S 8, H A 143857, I/A 2 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-03
Empresa: LUCEMTUM CAFE SL
Administrador Solidario
- Atienzar Ortuño Fernando
- Cerda Ferrer Marcos
- Cuicui Lin
- Tovar Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839 , F 202, S 8, H A 143857, I/A 1 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-03
Empresa: CHOOKIS IBERICA SL
Administrador Solidario
- Atienzar Ortuño Fernando
- Cerda Ferrer Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 178, S 8, H A 139798, I/A 1 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-03
Información de CERDA FERRER MARCOS
Mostramos los datos de CERDA FERRER MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERDA FERRER MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos