ATIENZAR ORTUÑO FERNANDO
Informe ejecutivo de ATIENZAR ORTUÑO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ATIENZAR ORTUÑO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA PLAZA MANILA SL | Socio Unico | 01/03/2012 | |
INMOBILIARIA PLAZA MANILA SL | Administrador Unico | 01/03/2012 |
VINCULACIONES DE ATIENZAR ORTUÑO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ATIENZAR ORTUÑO FERNANDO
Empresa: CHOOKIS IBERICA SL
Liquidador
- Atienzar Ortuño Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 179, S 8, H A 139798, I/A 3 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-03
Empresa: CHOOKIS IBERICA SL
Administrador Solidario
- Atienzar Ortuño Fernando
- Cerda Ferrer Marcos
Liquidador
- Atienzar Ortuño Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 179, S 8, H A 139798, I/A 3 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-03
Empresa: LUCEMTUM CAFE SL
Administrador Solidario
- Atienzar Ortuño Fernando
- Cerda Ferrer Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839 , F 203, S 8, H A 143857, I/A 2 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-03
Empresa: LUCEMTUM CAFE SL
Administrador Solidario
- Atienzar Ortuño Fernando
- Cerda Ferrer Marcos
- Cuicui Lin
- Tovar Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839 , F 202, S 8, H A 143857, I/A 1 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-03
Empresa: CHOOKIS IBERICA SL
Administrador Solidario
- Atienzar Ortuño Fernando
- Cerda Ferrer Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 178, S 8, H A 139798, I/A 1 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-03
Empresa: INMOBILIARIA PLAZA MANILA SL
Administrador Unico
- Atienzar Ortuño Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 174, S 8, H A 129090, I/A 1 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-03
Empresa: INMOBILIARIA PLAZA MANILA SL
Socio Único
- Atienzar Ortuño Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 174, S 8, H A 129090, I/A 1 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-03
Empresa: MANILA GESFIN SL
Administrador Solidario
- Atienzar Ortuño Fernando
- Lazaro Roman Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3091 , F 81, S 8, H A 101205, I/A 4 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-03
Empresa: INMOGESTION ELCHE ALTABIX SL
Administrador Unico
- Atienzar Ortuño Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 132, S 8, H A 87957, I/A 4 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-03
Información de ATIENZAR ORTUÑO FERNANDO
Mostramos los datos de ATIENZAR ORTUÑO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ATIENZAR ORTUÑO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos