CERCOS CASALE ANGEL
Informe ejecutivo de CERCOS CASALE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CERCOS CASALE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRISANGORT SL | Administrador Solidario | 06/03/2020 | |
CEMENTOS MOLINS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2013 | |
PORTCEMEN SA | Apoderado | 17/11/2009 |
VINCULACIONES DE CERCOS CASALE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERCOS CASALE ANGEL
Empresa: LUBA HOSTELERIA SL
Liquidador
- Cercos Casale Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43647 , F 218, S 8, H B 434468, I/A 2 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
Empresa: LUBA HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Cercos Casale Angel
- Vazquez De La Cueva Maria Teresa
Liquidador
- Cercos Casale Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43647 , F 218, S 8, H B 434468, I/A 2 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
Empresa: ASISTENCIA A DOMICILIO YADISEMA SL
Administrador Solidario
- Cercos Casale Angel
- Flores Gonzalez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47135 , F 114, S 8, H B 542268, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Empresa: VESCEM LID SL
Apoderado
- Cercos Casale Angel
- Crous Millet Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46507 , F 202, S 8, H B 355353, I/A 19 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-08
Empresa: VESCEM LID SL
REPR.143 RRM
- Cercos Casale Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39789 , F 145, S 8, H B 355353, I/A 13 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-08
Empresa: CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Bedmar Alvarez Antonio
- Caparros Vidal Jordi
- Cela Rey Marcos
- Cercos Casale Angel
- Diaz Pociello Carlos Antonio
- Esquirol Farres David
- Fernandez Capo Salvador
- Griera Maymo Ferran
- Guillem Ballesteros Manuel
- Manresa Besoli Anna
- Martin Del Rio Antonio
- Martinez Ferrer Carlos
- Pujol Suarez Enrique
- Riba Sala Francesc Xavier
- Rodriguez Natera Juan Ignacio
- Toribio Fadon Marta
- Valero Lopez Javier Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45093 , F 76, S 8, H B 4700, I/A 123 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-08
Empresa: PORTCEMEN SA
REPR.143 RRM
- Cercos Casale Angel
- Fernandez Capo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42908 , F 177, S 8, H B 108318, I/A 109 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-08
Empresa: CEMENTOS MOLINS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42713 , F 104, S 8, H B 4224, I/A 286 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-08
Empresa: CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL SA
Consejero
- Cercos Casale Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 188, S 8, H B 4700, I/A 115 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-08
Empresa: LUBA HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Cercos Casale Angel
- Vazquez De La Cueva Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43647 , F 217, S 8, H B 434468, I/A 1 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
VER MAS ACTOS
Información de CERCOS CASALE ANGEL
Mostramos los datos de CERCOS CASALE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERCOS CASALE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos