CELA REY MARCOS
Informe ejecutivo de CELA REY MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE CELA REY MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMENTOS MOLINS SA | Consejero Ejecutivo | 02/09/2024 | |
CEMENTOS MOLINS SA | Consejero Delegado | 02/09/2024 | |
ESCOFET PAVIMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/02/2022 | |
ESCOFET 1886 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/05/2021 | |
CEMOLINS INTERNACIONAL SL | Apoderado Mancomunado | 14/11/2019 | |
CEMOLINS INTERNACIONAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/02/2018 | |
CEMENTOS MOLINS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2018 | |
CEMOLINS SERVICIOS COMPARTIDOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/12/2017 | |
PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/12/2017 | |
CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/12/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CELA REY MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CELA REY MARCOS
Empresa: CEMENTOS MOLINS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Cela Rey Marcos
- Martin Del Rio Antonio
- Ventura Blasco Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 660923, I/A 51 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: CEMENTOS MOLINS SA
Consejero Delegado
- Cela Rey Marcos
Consejero Ejecutivo
- Cela Rey Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 660923, I/A 48 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 4700, I/A 159 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-08
Empresa: PROPAMSA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 2605, I/A 94 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-08
Empresa: CEMOLINS SERVICIOS COMPARTIDOS SL
Apoderado Mancomunado
- Cela Rey Marcos
- Martin Del Rio Antonio
- Ventura Blasco Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 445480, I/A 23 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-08
Empresa: PREFABRICACIONES Y CONTRATAS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Cela Rey Marcos
- Martin Del Rio Antonio
- Ventura Blasco Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 75650, I/A 202 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Empresa: ESCOFET INTERNACIONAL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48650 , F 137, S 8, H B 54570, I/A 30 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-08
Empresa: ESCOFET PAVIMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45315 , F 211, S 8, H B 452012, I/A 23 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-08
Empresa: ESCOFET INTERNACIONAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23442 , F 96, S 8, H B 54570, I/A 23 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-08
Empresa: ESCOFET 1886 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45315 , F 200, S 8, H B 29913, I/A 122 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-08
VER MAS ACTOS
Información de CELA REY MARCOS
Mostramos los datos de CELA REY MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CELA REY MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos