ALFAGEME CARRERA HIGINI MANUEL
Informe ejecutivo de ALFAGEME CARRERA HIGINI MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ALFAGEME CARRERA HIGINI MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREFABRICADOS DELTA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/02/2024 | |
ESCOFET PAVIMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/02/2022 | |
PRETERSA CANARIAS SL | Presidente | 11/01/2022 | |
PRETERSA CANARIAS SL | Consejero | 11/01/2022 | |
ESCOFET INTERNACIONAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/10/2021 | |
ESCOFET 1886 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/05/2021 | |
PREFABRICACIONES Y CONTRATAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/11/2017 | |
CATPRECON SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2016 | |
CATPRECON SL | Presidente | 21/03/2016 | |
CATPRECON SL | Consejero | 11/02/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALFAGEME CARRERA HIGINI MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFAGEME CARRERA HIGINI MANUEL
Empresa: PREFABRICADOS DELTA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39614 , F 73, S 8, H M 59780, I/A 269 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: GESTIO QUINILET SL
Liquidador
- Alfageme Carrera Higini Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40534 , F 108, S 8, H B 366441, I/A 2 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-08
Empresa: GESTIO QUINILET SL
Administrador Unico
- Alfageme Carrera Higini Manuel
Liquidador
- Alfageme Carrera Higini Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40534 , F 108, S 8, H B 366441, I/A 2 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-08
Empresa: ESCOFET PAVIMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alfageme Carrera Higini Manuel
- Bonnin Bioslada Jorge
- Cela Rey Marcos
- Fernandez Capo Salvador
- Gonzalez Andreu Eva
- Martin Del Rio Antonio
- Martinez Ferrer Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45315 , F 211, S 8, H B 452012, I/A 23 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-08
Empresa: PRETERSA CANARIAS SL
Consejero
- Alfageme Carrera Higini Manuel
- Nocera Gimenez Daniel
- Pedrero Alvarez Lorenzo
Presidente
- Alfageme Carrera Higini Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2217 , F 85, S 8, H GC 42233, I/A 17 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-35
Empresa: PRETERSA ANDUJAR SL
Consejero
- Alfageme Carrera Higini Manuel
- Nocera Gimenez Daniel
- Pedrero Alvarez Lorenzo
Presidente
- Alfageme Carrera Higini Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 209, S 8, H J 22571, I/A 19 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-23
Empresa: ESCOFET INTERNACIONAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23442 , F 96, S 8, H B 54570, I/A 23 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-08
Empresa: PREFABRICADOS DELTA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alfageme Carrera Higini Manuel
- Peribañez De Martin Antonio
- Sanchez Martinez Francisco Javier
- Villa Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39614 , F 33, S 8, H M 59780, I/A 240 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
Empresa: ESCOFET 1886 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alfageme Carrera Higini Manuel
- Bonnin Bioslada Jorge
- Cela Rey Marcos
- Fernandez Capo Salvador
- Gonzalez Andreu Eva
- Martin Del Rio Antonio
- Martinez Ferrer Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45315 , F 200, S 8, H B 29913, I/A 122 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-08
Empresa: ESCOFET 1886 SA
Consejero
REPR.143 RRM
- Alfageme Carrera Higini Manuel
- Fernandez Capo Salvador
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45315 , F 200, S 8, H B 29913, I/A 121 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-08
VER MAS ACTOS
Información de ALFAGEME CARRERA HIGINI MANUEL
Mostramos los datos de ALFAGEME CARRERA HIGINI MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFAGEME CARRERA HIGINI MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos