CATCHOT BUÑUEL LORENZO
Informe ejecutivo de CATCHOT BUÑUEL LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CATCHOT BUÑUEL LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL CATCHOT SL | Administrador Mancomunado | 09/08/2023 | |
EXCLUSIVAS CATCH SL | Administrador Mancomunado | 22/12/2022 |
VINCULACIONES DE CATCHOT BUÑUEL LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATCHOT BUÑUEL LORENZO
Empresa: COMERCIAL CATCHOT SA
Administrador Mancomunado
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 71, S 8, H IM 1192, I/A 13 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-07
Empresa: COMERCIAL CATCHOT SA
Consejero Delegado Solidario
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
Consejero
- Buñuel Todo Francisca
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
- Catchot Enrich Lorenzo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 71, S 8, H IM 1192, I/A 13 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-07
Empresa: EXCLUSIVAS CATCH SL
Administrador Mancomunado
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 10, S 8, H IM 3675, I/A 6 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-07
Empresa: EXCLUSIVAS CATCH SL
Consejero Delegado Solidario
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
Consejero
- Buñuel Todo Francisca
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
- Catchot Enrich Lorenzo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 10, S 8, H IM 3675, I/A 6 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-07
Empresa: COMERCIAL CATCHOT SA
Consejero Delegado Solidario
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
Consejero
- Buñuel Todo Francisca
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
- Catchot Enrich Lorenzo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 71, S 8, H IM 1192, I/A 12 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-07
Empresa: COMERCIAL CATCHOT SA
Consejero
- Buñuel Todo Francisca
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
- Catchot Enrich Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 70, S 8, H IM 1192, I/A 11 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-07
Empresa: COMERCIAL CATCHOT SA
Consejero Delegado Solidario
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 70, S 8, H IM 1192, I/A 11 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-07
Empresa: COMERCIAL CATCHOT SA
Consejero Delegado Solidario
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 70, S 8, H IM 1192, I/A 11 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-07
Empresa: COMERCIAL CATCHOT SA
Consejero Delegado Solidario
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
Consejero
- Buñuel Todo Francisca
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
- Catchot Enrich Lorenzo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 68, S 8, H IM 1192, I/A 9 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-07
Empresa: EXCLUSIVAS CATCH SL
Consejero Delegado Solidario
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
Consejero
- Buñuel Todo Francisca
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
- Catchot Enrich Lorenzo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 10, S 8, H IM 3675, I/A 4 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-07
VER MAS ACTOS
Información de CATCHOT BUÑUEL LORENZO
Mostramos los datos de CATCHOT BUÑUEL LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATCHOT BUÑUEL LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos