BUÑUEL TODO FRANCISCA
Informe ejecutivo de BUÑUEL TODO FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUÑUEL TODO FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL CATCHOT SL | Consejero | 05/06/2009 | 09/08/2023 |
COMERCIAL CATCHOT SL | Secretario | 15/07/2015 | 09/08/2023 |
EXCLUSIVAS CATCH SL | Consejero | 05/06/2009 | 22/12/2022 |
EXCLUSIVAS CATCH SL | Secretario | 05/06/2009 | 22/12/2022 |
COMERCIAL CATCHOT SL | Secretario | 05/06/2009 | 15/07/2015 |
EXCLUSIVAS CATCH SL | Administrador Solidario | 05/06/2009 |
VINCULACIONES DE BUÑUEL TODO FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUÑUEL TODO FRANCISCA
Empresa: COMERCIAL CATCHOT SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Buñuel Todo Francisca
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
- Catchot Enrich Lorenzo
Presidente
Secretario
- Buñuel Todo Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 71, S 8, H IM 1192, I/A 13 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-07
Empresa: EXCLUSIVAS CATCH SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Buñuel Todo Francisca
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
- Catchot Enrich Lorenzo
Presidente
Secretario
- Buñuel Todo Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 10, S 8, H IM 3675, I/A 6 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-07
Empresa: COMERCIAL CATCHOT SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Buñuel Todo Francisca
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
- Catchot Enrich Lorenzo
Presidente
Secretario
- Buñuel Todo Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 71, S 8, H IM 1192, I/A 12 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-07
Empresa: COMERCIAL CATCHOT SA
Consejero
- Buñuel Todo Francisca
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
- Catchot Enrich Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 70, S 8, H IM 1192, I/A 11 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-07
Empresa: COMERCIAL CATCHOT SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Buñuel Todo Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 70, S 8, H IM 1192, I/A 11 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-07
Empresa: COMERCIAL CATCHOT SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Buñuel Todo Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 70, S 8, H IM 1192, I/A 11 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-07
Empresa: COMERCIAL CATCHOT SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Buñuel Todo Francisca
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
- Catchot Enrich Lorenzo
Presidente
Secretario
- Buñuel Todo Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 68, S 8, H IM 1192, I/A 9 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-07
Empresa: EXCLUSIVAS CATCH SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Buñuel Todo Francisca
- Catchot Buñuel Lorenzo
- Catchot Buñuel Maria Luisa
- Catchot Enrich Lorenzo
Presidente
Secretario
- Buñuel Todo Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 10, S 8, H IM 3675, I/A 4 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-07
Empresa: EXCLUSIVAS CATCH SL
Administrador Solidario
- Buñuel Todo Francisca
- Catchot Buñuel Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 10, S 8, H IM 3675, I/A 4 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-07
Información de BUÑUEL TODO FRANCISCA
Mostramos los datos de BUÑUEL TODO FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUÑUEL TODO FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos