CATASUS BRISE ELENA
Informe ejecutivo de CATASUS BRISE ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CATASUS BRISE ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARKING MONTERREY SA | Vicepresidente | 04/08/2023 | |
PARKING MONTERREY SA | Consejero | 04/08/2023 | |
CATASUS Y COMPAÑIA SA | Vicepresidente | 04/08/2023 | |
CATASUS Y COMPAÑIA SA | Consejero | 04/08/2023 |
VINCULACIONES DE CATASUS BRISE ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATASUS BRISE ELENA
Empresa: CANTABRO MONTAÑESA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Catasus Brise Elena
- Catasus Brise Juan Carlos
- Catasus Brise Maria Teresa
- Rotger Salas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45364 , F 143, S 8, H B 316502, I/A 80 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-08
Empresa: CATASUS Y COMPAÑIA SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Catasus Brise Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 143, S 8, H B 38042, I/A 46 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: CATASUS Y COMPAÑIA SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Catasus Brise Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 143, S 8, H B 38042, I/A 46 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: PARKING MONTERREY SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Catasus Brise Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 131, S 8, H B 31880, I/A 28 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: PARKING MONTERREY SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Catasus Brise Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 131, S 8, H B 31880, I/A 28 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: CATASUS Y COMPAÑIA SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Catasus Brise Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 142, S 8, H B 38042, I/A 44 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-08
Empresa: CATASUS Y COMPAÑIA SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Catasus Brise Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 142, S 8, H B 38042, I/A 44 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-08
Empresa: PARKING MONTERREY SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Catasus Brise Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 131, S 8, H B 31880, I/A 26 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-08
Empresa: PARKING MONTERREY SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Catasus Brise Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 131, S 8, H B 31880, I/A 26 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-08
Empresa: CANTABRO MONTAÑESA SA
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Catasus Brise Elena
- Catasus Brise Juan Carlos
- Catasus Brise Maria Teresa
- Rotger Salas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38049 , F 179, S 8, H B 316502, I/A 75 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-08
VER MAS ACTOS
Información de CATASUS BRISE ELENA
Mostramos los datos de CATASUS BRISE ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATASUS BRISE ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos