CATASUS BRISE ALEJANDRO
Informe ejecutivo de CATASUS BRISE ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CATASUS BRISE ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARKING MONTERREY SA | Consejero | 04/08/2023 | |
CATASUS Y COMPAÑIA SA | Consejero | 04/08/2023 | |
AROWANA EYA SL | Administrador Unico | 11/08/2021 |
VINCULACIONES DE CATASUS BRISE ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATASUS BRISE ALEJANDRO
Empresa: CATASUS Y COMPAÑIA SA
Consejero
- Catasus Brise Alejandro
- Catasus Brise Elena
- Catasus Brise Francisco Javier
- Catasus Brise Juan Carlos
- Catasus Brise Maria Teresa
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 143, S 8, H B 38042, I/A 46 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: CATASUS Y COMPAÑIA SA
Consejero
- Catasus Brise Alejandro
- Catasus Brise Elena
- Catasus Brise Francisco Javier
- Catasus Brise Juan Carlos
- Catasus Brise Maria Teresa
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 143, S 8, H B 38042, I/A 46 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: PARKING MONTERREY SA
Consejero
- Catasus Brise Alejandro
- Catasus Brise Elena
- Catasus Brise Francisco Javier
- Catasus Brise Juan Carlos
- Catasus Brise Maria Teresa
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 131, S 8, H B 31880, I/A 28 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: PARKING MONTERREY SA
Consejero
- Catasus Brise Alejandro
- Catasus Brise Elena
- Catasus Brise Francisco Javier
- Catasus Brise Juan Carlos
- Catasus Brise Maria Teresa
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 131, S 8, H B 31880, I/A 28 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: AROWANA EYA SL
Administrador Unico
- Catasus Brise Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47956 , F 74, S 8, H B 567446, I/A 1 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-08
Empresa: CATASUS Y COMPAÑIA SA
Consejero
- Catasus Brise Alejandro
- Catasus Brise Elena
- Catasus Brise Francisco Javier
- Catasus Brise Juan Carlos
- Catasus Brise Maria Teresa
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 142, S 8, H B 38042, I/A 44 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-08
Empresa: CATASUS Y COMPAÑIA SA
Consejero
- Catasus Brise Alejandro
- Catasus Brise Elena
- Catasus Brise Francisco Javier
- Catasus Brise Juan Carlos
- Catasus Brise Maria Teresa
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 142, S 8, H B 38042, I/A 44 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-08
Empresa: PARKING MONTERREY SA
Consejero
- Catasus Brise Alejandro
- Catasus Brise Elena
- Catasus Brise Francisco Javier
- Catasus Brise Juan Carlos
- Catasus Brise Maria Teresa
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 131, S 8, H B 31880, I/A 26 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-08
Empresa: PARKING MONTERREY SA
Consejero
- Catasus Brise Alejandro
- Catasus Brise Elena
- Catasus Brise Francisco Javier
- Catasus Brise Juan Carlos
- Catasus Brise Maria Teresa
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 131, S 8, H B 31880, I/A 26 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-08
Empresa: ANGEL DE LA GUARDA BCN SL
Administrador Unico
- Catasus Brise Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44837 , F 171, S 8, H B 468990, I/A 2 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-08
VER MAS ACTOS
Información de CATASUS BRISE ALEJANDRO
Mostramos los datos de CATASUS BRISE ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATASUS BRISE ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos