CASTRO VIDAL BEATRIZ
Informe ejecutivo de CASTRO VIDAL BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTRO VIDAL BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TINTILAN SRL | Administrador Solidario | 13/12/2023 | |
HOTEL APARTAMENTOS CONS DA GARDA SL | Administrador Unico | 05/10/2020 | |
GESTION TURISTICA CASTRO & LUAÑA SL | Administrador Unico | 22/08/2018 |
VINCULACIONES DE CASTRO VIDAL BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO VIDAL BEATRIZ
Empresa: TINTILAN SRL
Administrador Solidario
- Carballo Luaña Antonio
- Castro Vidal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469, L 4469, F 85, S 8, H PO 72491, I/A 1 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-36
Empresa: CAYLU DELIVERY SL
Administrador Solidario
- Carballo Luaña Antonio
- Castro Vidal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4335, L 4335, F 221, S 8, H PO 67285, I/A 2 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-36
Empresa: CAYLU DELIVERY SL
Administrador Solidario
- Carballo Luaña Antonio
- Castro Vidal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4335, L 4335, F 220, S 8, H PO 67285, I/A 1 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-36
Empresa: HOTEL APARTAMENTOS CONS DA GARDA SL
Administrador Unico
- Castro Vidal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4217, L 4217, F 22, S 8, H PO 62727, I/A 2 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-36
Empresa: GESTION TURISTICA CASTRO & LUAÑA SL
Administrador Unico
- Castro Vidal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248, L 4248, F 21, S 8, H PO 63931, I/A 2 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-36
Empresa: GESTION TURISTICA CASTRO & LUAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Carballo Luaña Antonio
- Castro Vidal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248, L 4248, F 21, S 8, H PO 63931, I/A 2 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-36
Empresa: GESTION TURISTICA CASTRO & LUAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Carballo Luaña Antonio
- Castro Vidal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248, L 4248, F 20, S 8, H PO 63931, I/A 1 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-36
Información de CASTRO VIDAL BEATRIZ
Mostramos los datos de CASTRO VIDAL BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO VIDAL BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos