CARBALLO LUAÑA ANTONIO
Informe ejecutivo de CARBALLO LUAÑA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARBALLO LUAÑA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TINTILAN SRL | Administrador Solidario | 13/12/2023 | |
GESTION TURISTICA CASTRO & LUAÑA SL | Apoderado | 11/04/2019 |
VINCULACIONES DE CARBALLO LUAÑA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBALLO LUAÑA ANTONIO
Empresa: TINTILAN SRL
Administrador Solidario
- Carballo Luaña Antonio
- Castro Vidal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469, L 4469, F 85, S 8, H PO 72491, I/A 1 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-36
Empresa: CAYLU DELIVERY SL
Administrador Solidario
- Carballo Luaña Antonio
- Castro Vidal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4335, L 4335, F 221, S 8, H PO 67285, I/A 2 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-36
Empresa: CAYLU DELIVERY SL
Administrador Solidario
- Carballo Luaña Antonio
- Castro Vidal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4335, L 4335, F 220, S 8, H PO 67285, I/A 1 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-36
Empresa: GESTION TURISTICA CASTRO & LUAÑA SL
Apoderado
- Carballo Luaña Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248, L 4248, F 21, S 8, H PO 63931, I/A 3 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-36
Empresa: GESTION TURISTICA CASTRO & LUAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Carballo Luaña Antonio
- Castro Vidal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248, L 4248, F 21, S 8, H PO 63931, I/A 2 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-36
Empresa: GESTION TURISTICA CASTRO & LUAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Carballo Luaña Antonio
- Castro Vidal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248, L 4248, F 20, S 8, H PO 63931, I/A 1 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-36
Información de CARBALLO LUAÑA ANTONIO
Mostramos los datos de CARBALLO LUAÑA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBALLO LUAÑA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos