CASTRO SAENZ CESAR
Informe ejecutivo de CASTRO SAENZ CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTRO SAENZ CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CECASA INVERSIONES & ACTIVOS SL | Administrador Unico | 21/11/2022 | |
CECASA INVERSIONES & ACTIVOS SL | Socio Unico | 21/11/2022 | |
GRUPOO CCS FACILITY MANAGEMENT SL | Socio Unico | 06/03/2019 | |
GRUPOO CCS FACILITY MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 06/03/2019 |
VINCULACIONES DE CASTRO SAENZ CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO SAENZ CESAR
Empresa: CECASA INVERSIONES & ACTIVOS SL
Administrador Unico
- Castro Saenz Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7305 , F 221, S 8, H SE136727, I/A 1 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-41
Empresa: CECASA INVERSIONES & ACTIVOS SL
Socio Único
- Castro Saenz Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7305 , F 221, S 8, H SE136727, I/A 1 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-41
Empresa: GRUPO WIDOO FACILITY MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Castro Saenz Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6216 , F 192, S 8, H SE110057, I/A 3 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-41
Empresa: GRUPO WIDOO FACILITY MANAGEMENT SL
Socio Único
- Castro Saenz Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6216 , F 192, S 8, H SE110057, I/A 3 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-41
Empresa: GRUPO WIDOO FACILITY MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Castro Saenz Cesar
- Sanchez Gomez Enrique
- Sanchez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6216 , F 191, S 8, H SE110057, I/A 2 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-41
Empresa: GRUPO WIDOO FACILITY MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Castro Saenz Cesar
- Sanchez Gomez Enrique
- Sanchez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6216 , F 190, S 8, H SE110057, I/A 1 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-41
Información de CASTRO SAENZ CESAR
Mostramos los datos de CASTRO SAENZ CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO SAENZ CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos