SANCHEZ GOMEZ MANUEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ GOMEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE SANCHEZ GOMEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVALIA SL | Apoderado Mancomunado | 12/05/2023 | |
OSMAN REPARACIONES SL | Administrador Solidario | 03/01/2023 | |
COMOUT GLOBAL SL | Administrador Solidario | 28/05/2021 | |
ATAVIC ALIMENTACION NATURAL SL | Administrador Solidario | 24/05/2019 | |
SUMINISTROS MANUEL SANCHEZ SL | Administrador Solidario | 20/06/2018 | |
SERVALIA SL | Administrador Unico | 21/04/2017 | |
PAR MOTOR MG SL | Administrador Solidario | 26/10/2015 | |
ALJARAVERDE SL | Liquidador Mancomunado | 16/06/2015 | |
TRANSPORTES MANUELSANRU SL | Administrador Solidario | 03/12/2013 | |
SINERGIA OCIO SL | Liquidador Solidario | 05/07/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ GOMEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ GOMEZ MANUEL
Empresa: SERVALIA SL
Apoderado Mancomunado
- Sanchez Gomez Manuel
- Sanchez Negueruela Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26424 , F 45, S 8, H M 476154, I/A 15 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Empresa: VERITAS CAPITAL SL
Consejero
- Mera Perez Jose- Luis
- Moreno Horcada Jeronimo
- Sanchez Gomez Manuel
Presidente
- Sanchez Gomez Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34441 , F 181, S 8, H M 619522, I/A 12 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
Empresa: OSMAN REPARACIONES SL
Administrador Solidario
- Prieto Miranda Oscar
- Sanchez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6267, L 5175, F 57, S 8, H MA171307, I/A 1 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-29
Empresa: VERITAS CAPITAL SL
Apoderado
Presidente
- Sanchez Gomez Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34441 , F 180, S 8, H M 619522, I/A 11 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Angel Gilsanz Adrados
- Domingo Velasco Gregorio
- Jesus Alvaro Hernando
- Sanchez Gomez Manuel
- Sanchez Gomez Manuel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 66, S 8, H SG 6127, I/A 158 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-40
Empresa: COMOUT GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Sanchez Gomez Manuel
- Taus Rodriguez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41929 , F 116, S 8, H M 742470, I/A 1 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Empresa: ATAVIC ALIMENTACION NATURAL SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Gamero Sergi
- Rodriguez Martinez Nicolas
- Sanchez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46907 , F 177, S 8, H B 534950, I/A 1 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-08
Empresa: GRUPO WIDOO FACILITY MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Sanchez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6216 , F 192, S 8, H SE110057, I/A 3 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-41
Empresa: SUMINISTROS MANUEL SANCHEZ SL
Administrador Solidario
- Sanchez Gomez Manuel
- Sanchez Ruiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 84, S 8, H H 12603, I/A 6 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-21
Empresa: SUMINISTROS MANUEL SANCHEZ SL
Administrador Unico
- Sanchez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 84, S 8, H H 12603, I/A 6 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-21
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ GOMEZ MANUEL
Mostramos los datos de SANCHEZ GOMEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ GOMEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos