CASTRO NIEVES JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de CASTRO NIEVES JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTRO NIEVES JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROPECUARIA HERMANOS CASTRO NIEVES SA | Administrador Solidario | 03/04/2020 | |
HERMANOS CASTRO NIEVES SA | Administrador Unico | 17/06/2019 | |
JOSE MANUEL CASTRO E HIJOS SL | Administrador Unico | 14/08/2018 |
VINCULACIONES DE CASTRO NIEVES JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO NIEVES JOSE MANUEL
Administrador Solidario
- Castro Nieves Antonio
- Castro Nieves Francisco Javier
- Castro Nieves Gabriel
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 99, S 8, H CA 4092, I/A 10 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-11
Administrador Solidario
- Castro Nieves Gabriel
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 99, S 8, H CA 4092, I/A 10 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-11
Empresa: HERMANOS CASTRO NIEVES SA
Administrador Solidario
Administrador Unico
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 22, S 8, H CA 4382, I/A 11 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-11
Empresa: HERMANOS CASTRO NIEVES SA
Administrador Solidario
- Castro Nieves Antonio
- Castro Nieves Francisco Javier
- Castro Nieves Gabriel
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 22, S 8, H CA 4382, I/A 11 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-11
Empresa: JOSE MANUEL CASTRO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2285 , F 102, S 8, H CA 53676, I/A 1 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-11
Administrador Solidario
- Castro Nieves Gabriel
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 99, S 8, H CA 4092, I/A 9 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-11
Administrador Solidario
- Castro Nieves Gabriel
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 99, S 8, H CA 4092, I/A 9 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-11
Empresa: HERMANOS CASTRO NIEVES SA
Administrador Solidario
- Castro Nieves Antonio
- Castro Nieves Francisco Javier
- Castro Nieves Gabriel
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 22, S 8, H CA 4382, I/A 10 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-11
Empresa: HERMANOS CASTRO NIEVES SA
Administrador Solidario
- Castro Nieves Antonio
- Castro Nieves Francisco Javier
- Castro Nieves Gabriel
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 22, S 8, H CA 4382, I/A 10 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-11
Administrador Solidario
- Castro Nieves Gabriel
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 99, S 8, H CA 4092, I/A 8 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-11
VER MAS ACTOS
Información de CASTRO NIEVES JOSE MANUEL
Mostramos los datos de CASTRO NIEVES JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO NIEVES JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos