CASTRO NIEVES GABRIEL
Informe ejecutivo de CASTRO NIEVES GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTRO NIEVES GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROPECUARIA HERMANOS CASTRO NIEVES SA | Administrador Solidario | 03/04/2020 | |
HERMANOS CASTRO NIEVES SA | Administrador Solidario | 17/06/2019 |
VINCULACIONES DE CASTRO NIEVES GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO NIEVES GABRIEL
Administrador Solidario
- Castro Nieves Antonio
- Castro Nieves Francisco Javier
- Castro Nieves Gabriel
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 99, S 8, H CA 4092, I/A 10 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-11
Administrador Solidario
- Castro Nieves Gabriel
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 99, S 8, H CA 4092, I/A 10 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-11
Empresa: GABRIEL CASTRO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Castro Nieves Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2285 , F 117, S 8, H CA 53679, I/A 2 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-11
Empresa: HERMANOS CASTRO NIEVES SA
Administrador Solidario
- Castro Nieves Antonio
- Castro Nieves Francisco Javier
- Castro Nieves Gabriel
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 22, S 8, H CA 4382, I/A 11 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-11
Empresa: HERMANOS CASTRO NIEVES SA
Administrador Solidario
- Castro Nieves Antonio
- Castro Nieves Francisco Javier
- Castro Nieves Gabriel
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 22, S 8, H CA 4382, I/A 11 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-11
Empresa: GABRIEL CASTRO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Castro Nieves Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2285 , F 116, S 8, H CA 53679, I/A 1 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-11
Administrador Solidario
- Castro Nieves Gabriel
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 99, S 8, H CA 4092, I/A 9 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-11
Administrador Solidario
- Castro Nieves Gabriel
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 99, S 8, H CA 4092, I/A 9 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-11
Empresa: HERMANOS CASTRO NIEVES SA
Administrador Solidario
- Castro Nieves Antonio
- Castro Nieves Francisco Javier
- Castro Nieves Gabriel
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 22, S 8, H CA 4382, I/A 10 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-11
Empresa: HERMANOS CASTRO NIEVES SA
Administrador Solidario
- Castro Nieves Antonio
- Castro Nieves Francisco Javier
- Castro Nieves Gabriel
- Castro Nieves Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 22, S 8, H CA 4382, I/A 10 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-11
VER MAS ACTOS
Información de CASTRO NIEVES GABRIEL
Mostramos los datos de CASTRO NIEVES GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO NIEVES GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos