CASTELLSAGUE MONTAÑES MERCEDES
Informe ejecutivo de CASTELLSAGUE MONTAÑES MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELLSAGUE MONTAÑES MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL TECNICA Y ELECTRONICA NAVARRA SL | Secretario | 06/09/2010 | 25/09/2012 |
COMERCIAL TECNICA Y ELECTRONICA NAVARRA SL | Consejero | 06/09/2010 | 25/09/2012 |
COMERCIAL TECNICA Y ELECTRONICA NAVARRA SL | Administrador Solidario | 30/12/2009 | 06/09/2010 |
VINCULACIONES DE CASTELLSAGUE MONTAÑES MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLSAGUE MONTAÑES MERCEDES
Consejero Delegado
Consejero
- Arteaga Olleta Carlos
- Azpilicueta Castellsague Laura
- Azpilicueta Galdeano Antonio
- Castellsague Montañes Mercedes
Presidente
Secretario
- Castellsague Montañes Mercedes
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173 , F 56, S 8, H NA 3641, I/A 14 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-31
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Arteaga Olleta Carlos
- Azpilicueta Castellsague Laura
- Azpilicueta Galdeano Antonio
- Castellsague Montañes Mercedes
Presidente
Secretario
- Castellsague Montañes Mercedes
Vicesecretar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173 , F 55, S 8, H NA003641, I/A00013 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-31
Administrador Solidario
- Azpilicueta Galdeano Antonio
- Castellsague Montañes Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173 , F 55, S 8, H NA003641, I/A00013 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-31
Administrador Solidario
- Azpilicueta Galdeano Antonio
- Castellsague Montañes Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173 , F 55, S 8, H NA003641, I/A00012 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-31
Información de CASTELLSAGUE MONTAÑES MERCEDES
Mostramos los datos de CASTELLSAGUE MONTAÑES MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLSAGUE MONTAÑES MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos