AZPILICUETA GALDEANO ANTONIO
Informe ejecutivo de AZPILICUETA GALDEANO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AZPILICUETA GALDEANO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL TECNICA Y ELECTRONICA NAVARRA SL | Presidente | 06/09/2010 | 25/09/2012 |
COMERCIAL TECNICA Y ELECTRONICA NAVARRA SL | Consejero | 06/09/2010 | 25/09/2012 |
COMERCIAL TECNICA Y ELECTRONICA NAVARRA SL | Administrador Solidario | 30/12/2009 | 06/09/2010 |
VINCULACIONES DE AZPILICUETA GALDEANO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZPILICUETA GALDEANO ANTONIO
Consejero Delegado
Consejero
- Arteaga Olleta Carlos
- Azpilicueta Castellsague Laura
- Azpilicueta Galdeano Antonio
- Castellsague Montañes Mercedes
Presidente
- Azpilicueta Galdeano Antonio
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173 , F 56, S 8, H NA 3641, I/A 14 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-31
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Arteaga Olleta Carlos
- Azpilicueta Castellsague Laura
- Azpilicueta Galdeano Antonio
- Castellsague Montañes Mercedes
Presidente
- Azpilicueta Galdeano Antonio
Secretario
Vicesecretar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173 , F 55, S 8, H NA003641, I/A00013 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-31
Administrador Solidario
- Azpilicueta Galdeano Antonio
- Castellsague Montañes Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173 , F 55, S 8, H NA003641, I/A00013 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-31
Administrador Solidario
- Azpilicueta Galdeano Antonio
- Castellsague Montañes Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173 , F 55, S 8, H NA003641, I/A00012 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-31
Información de AZPILICUETA GALDEANO ANTONIO
Mostramos los datos de AZPILICUETA GALDEANO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZPILICUETA GALDEANO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos