CASTELLANOS GUTIERREZ CECILIO
Informe ejecutivo de CASTELLANOS GUTIERREZ CECILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CASTELLANOS GUTIERREZ CECILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VACOAM SL | Socio Unico | 26/07/2011 | 26/07/2011 |
ELECTRO-CAMERON SL | Administrador Unico | 16/03/2010 | 17/02/2011 |
FARO DE OROPESA SL | Administrador Solidario | 05/03/2010 | 21/09/2010 |
MODEL SERVICIOS Y DESARROLLOS SL | Administrador Mancomunado | 25/01/2010 | 06/05/2010 |
ORIGEN DERIVADOS DE NEGOCIO 2000 SL | Administrador Unico | 26/02/2010 | 23/04/2010 |
ORIGEN DERIVADOS DE NEGOCIO 2000 SL | Administrador Solidario | 21/08/2009 | 26/02/2010 |
KARINA INVEST Y DESARROLLOS SL | Administrador Unico | 31/03/2009 | 29/07/2009 |
VACOAM SL | Administrador Unico | 12/05/2009 | 12/05/2009 |
VINCULACIONES DE CASTELLANOS GUTIERREZ CECILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANOS GUTIERREZ CECILIO
Empresa: VACOAM SL
Nuevo Socio Único
- Castellanos Gutierrez Cecilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7740, L 5037, F 184, S 8, H V 95506, I/A 6 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-46
Empresa: ELECTRO-CAMERON SL
Administrador Unico
- Castellanos Gutierrez Cecilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535, L 1097, F 66, S 8, H CS 31926, I/A 2 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-12
Empresa: FARO DE OROPESA SL
Administrador Solidario
- Castellanos Gutierrez Cecilio
- Serrano Rubio Juan Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1534, L 1096, F 7, S 8, H CS 31913, I/A 2 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-12
Empresa: MODEL SERVICIOS Y DESARROLLOS SL
Administrador Mancomunado
- Castellanos Gutierrez Cecilio
- Gonzalez Alonso Maria Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504, L 1066, F 122, S 8, H CS 30986, I/A 4 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-12
Empresa: ORIGEN DERIVADOS DE NEGOCIO 2000 SL
Administrador Unico
- Castellanos Gutierrez Cecilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1509, L 1071, F 200, S 8, H CS 31195, I/A 6 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-12
Empresa: ELECTRO-CAMERON SL
Administrador Unico
- Castellanos Gutierrez Cecilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535, L 1097, F 65, S 8, H CS 31926, I/A 1 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-12
Empresa: FARO DE OROPESA SL
Administrador Solidario
- Castellanos Gutierrez Cecilio
- Serrano Rubio Juan Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1534, L 1096, F 6, S 8, H CS 31913, I/A 1 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-12
Empresa: ORIGEN DERIVADOS DE NEGOCIO 2000 SL
Administrador Unico
- Castellanos Gutierrez Cecilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1509, L 1071, F 200, S 8, H CS 31195, I/A 4 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-12
Empresa: ORIGEN DERIVADOS DE NEGOCIO 2000 SL
Administrador Solidario
- Adsuara Vicent Maria Dolores
- Castellanos Gutierrez Cecilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1509, L 1071, F 200, S 8, H CS 31195, I/A 4 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-12
Empresa: MODEL SERVICIOS Y DESARROLLOS SL
Administrador Mancomunado
- Castellanos Gutierrez Cecilio
- Gonzalez Alonso Maria Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504, L 1066, F 122, S 8, H CS 30986, I/A 3 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-12
VER MAS ACTOS
Información de CASTELLANOS GUTIERREZ CECILIO
Mostramos los datos de CASTELLANOS GUTIERREZ CECILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANOS GUTIERREZ CECILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos