ADSUARA VICENT MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de ADSUARA VICENT MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ADSUARA VICENT MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTELLON CONCURSAL SL | Administrador Solidario | 08/03/2021 | |
ADSUARA VICENT ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 28/04/2016 | |
ADSUARA VICENT ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 28/04/2016 | |
ABOGADOS & CORPORATE FINANCE SLP | Soc.Prof. | 30/12/2013 | |
ABOGADOS & CORPORATE FINANCE SLP | Administrador Unico | 30/12/2013 | |
SANCHEZ HENARES SL | Administrador Concursal | 02/05/2012 | |
ESTUDIOS FINANCIEROS DE GESTION SL | Administrador Solidario | 13/05/2011 | |
CONTROL DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL 2009 SLP | Socio Unico | 02/03/2011 | |
CONTROL DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL 2009 SLP | Administrador Unico | 02/03/2011 | |
GABINETE DE PROFESIONALES DEL MEDITERRANEO SIGLO XXI SL | Apoderado | 19/10/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ADSUARA VICENT MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADSUARA VICENT MARIA DOLORES
Empresa: 4000FLORES IDEAS 3.0 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:4000FLORES IDEAS 3.0 SL
Nif:B12876363
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Adsuara Vicent Maria Dolores
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:15/09/2017
Número Procedimiento Concursal:000308/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1578
Libro:
1140
Folio:
59
Hoja:
8-33595
Inscripción:
8
Fecha Inscripción22/06/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578, L 1140, F 59, S 8, H CS 33595, I/A 8 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-12
Empresa: MAT-HERVAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MAT-HERVAS SL
Nif:B12736526
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Adsuara Vicent Maria Dolores
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:22/05/2013
Número Procedimiento Concursal:000172/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1376
Libro:
939
Folio:
160
Hoja:
8-27057
Inscripción:
6
Fecha Inscripción25/03/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376, L 939, F 160, S 8, H CS 27057, I/A 6 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-12
Empresa: CASTELLON CONCURSAL SL
Administrador Solidario
- Adsuara Vicent Maria Dolores
- Tomas Nebot Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832, L 1392, F 191, S 8, H CS 43875, I/A 1 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-12
Empresa: TRANSPORTES PEDRO GUARQUE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES PEDRO GUARQUE SL
Nif:B12375119
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Adsuara Vicent Maria Dolores
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:17/09/2013
Número Procedimiento Concursal:000462/2013
Datos Registrales:
Tomo:
725
Libro:
292
Folio:
171
Hoja:
8-8035
Inscripción:
10
Fecha Inscripción03/02/2021
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725, L 292, F 171, S 8, H CS 8035, I/A 10 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-12
Empresa: LOPEZ SANCHEZ SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LOPEZ SANCHEZ SL
Nif:B46621132
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Adsuara Vicent Maria Dolores
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:DOÑA MONTSERRAT MOLINA PLA
Fecha de Resolución:20/10/2017
Número Procedimiento Concursal:742/2017
Datos Registrales:
Tomo:
4375
Libro:
1687
Folio:
79
Hoja:
8-23177
Inscripción:
7
Fecha Inscripción19/12/2019
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4375, L 1687, F 79, S 8, H V 23177, I/A 7 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-46
Empresa: 4000FLORES IDEAS 3.0 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:4000FLORES IDEAS 3.0 SL
Nif:B12876363
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Adsuara Vicent Maria Dolores
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:15/09/2017
Número Procedimiento Concursal:000308/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1578
Libro:
1140
Folio:
58
Hoja:
8-33595
Inscripción:
6
Fecha Inscripción14/05/2019
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578, L 1140, F 58, S 8, H CS 33595, I/A 6 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-12
Empresa: LOPEZ SANCHEZ SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LOPEZ SANCHEZ SL
Nif:B46621132
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Adsuara Vicent Maria Dolores
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:DOÑA MONTSERRAT MOLINA PLA
Fecha de Resolución:20/10/2017
Número Procedimiento Concursal:742/2017
Datos Registrales:
Tomo:
4375
Libro:
1687
Folio:
79
Hoja:
8-23177
Inscripción:
5
Fecha Inscripción21/11/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4375, L 1687, F 79, S 8, H V 23177, I/A 5 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-46
Empresa: ADSUARA VICENT ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Adsuara Vicent Maria Dolores
Soc.Prof.
- Adsuara Vicent Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1702, L 1263, F 112, S 8, H CS 38733, I/A 1 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-12
Empresa: ABOGADOS & CORPORATE FINANCE SLP
Administrador Unico
- Adsuara Vicent Maria Dolores
Soc.Prof.
- Adsuara Vicent Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1635, L 1197, F 134, S 8, H CS 36052, I/A 1 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-12
Empresa: TRANSPORTES PEDRO GUARQUE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES PEDRO GUARQUE SL
Nif:B12375119
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Adsuara Vicent Maria Dolores
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:17/09/2013
Número Procedimiento Concursal:000462/2013
Datos Registrales:
Tomo:
725
Libro:
292
Folio:
171
Hoja:
8-8035
Inscripción:
9
Fecha Inscripción16/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725, L 292, F 171, S 8, H CS 8035, I/A 9 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-12
VER MAS ACTOS
Información de ADSUARA VICENT MARIA DOLORES
Mostramos los datos de ADSUARA VICENT MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADSUARA VICENT MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos