CASTELL BRAVO MARIA
Informe ejecutivo de CASTELL BRAVO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTELL BRAVO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMYTEX SL | Secretario No Consejero | 19/07/2018 | |
INCYPLAST SA | Administrador Concursal | 22/12/2012 | |
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS BIOTEL SL | Liquidador Concursal | 29/08/2012 | |
LLANOS DEL AGUILA SA | Administrador Concursal | 29/07/2011 | |
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS BIOTEL SL | Administrador Concursal | 24/02/2009 |
VINCULACIONES DE CASTELL BRAVO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELL BRAVO MARIA
Empresa: EMYTEX SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
- Castell Bravo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 873 , F 111, S 8, H M 17644, I/A 4 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Empresa: CRISMAJESS SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE 1 INSTANCIA E INSTRUCCION DE CUENCA
Número:2
Juez / Ponente:JOSE LUIS PASCUAL MARTIN
Fecha de Resolución:01/04/2011
Número Procedimiento Concursal:14/2011
Datos Registrales:
Tomo:
445
Libro:
0
Folio:
170
Hoja:
8-2920
Inscripción:
7
Fecha Inscripción30/11/2015
Registro:Registro Mercantil de Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 170, S 8, H CU 2920, I/A 7 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-16
Empresa: INTERIOR'S BAÑOS SL
Administrador Judicial
- Castell Bravo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 196, S 8, H CU 4434, I/A 3 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-16
Empresa: INCYPLAST SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INCYPLAST SA
Nif:A16229866
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Castell Bravo Maria
Juzgado:JUZGADO DE 1 INSTANCIA E INSTRUCCION DE CUENCA
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL GIRON GIRON
Fecha de Resolución:02/11/2012
Número Procedimiento Concursal:515/2012
Datos Registrales:
Tomo:
554
Libro:
0
Folio:
114
Hoja:
8-5620
Inscripción:
5
Fecha Inscripción22/12/2012
Registro:Registro Mercantil de Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 114, S 8, H CU 5620, I/A 5 (22/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-16
Empresa: COMBUSTIBLES ECOLOGICOS BIOTEL SL
Liquidador Concursal
- Castell Bravo Maria
- Izquierdo Perez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 189, S 8, H CU 6077, I/A 6 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-16
Empresa: CRISMAJESS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CRISMAJESS SL
Nif:B16173148
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Castell Bravo Maria
Juzgado:JUZGADO DE 1 INSTANCIA E INSTRUCCION DE CUENCA
Número:2
Juez / Ponente:JOSE LUIS PASCUAL MARTIN
Fecha de Resolución:01/04/2011
Número Procedimiento Concursal:14/2011
Datos Registrales:
Tomo:
445
Libro:
0
Folio:
168
Hoja:
8-2920
Inscripción:
5
Fecha Inscripción27/07/2012
Registro:Registro Mercantil de Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 168, S 8, H CU 2920, I/A 5 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-16
Empresa: CRISMAJESS SL
Liquidador Concursal
- Castell Bravo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 168, S 8, H CU 2920, I/A 5 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-16
Empresa: LLANOS DEL AGUILA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LLANOS DEL AGUILA SA
Nif:A16229817
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Castell Bravo Maria
Juzgado:JUZGADO DE 1 INSTANCIA E INSTRUCCION
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL GIRON GIRON
Fecha de Resolución:18/07/2011
Número Procedimiento Concursal:283/2011
Datos Registrales:
Tomo:
564
Libro:
0
Folio:
45
Hoja:
8-5618
Inscripción:
A
Fecha Inscripción29/07/2011
Registro:Registro Mercantil de Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 45, S 8, H CU 5618, I/A A (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-16
Empresa: CALIZAS DE COLMENAR SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CALIZAS DE COLMENAR SL
Nif:B80679269
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Castell Bravo Maria
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION DE CUENCA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA SONSOLES JIMENO GUTIERREZ
Fecha de Resolución:09/12/2008
Número Procedimiento Concursal:679/2008
Datos Registrales:
Tomo:
431
Libro:
0
Folio:
147
Hoja:
8-4595
Inscripción:
8
Fecha Inscripción19/05/2010
Registro:Registro Mercantil de Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 147, S 8, H CU 4595, I/A 8 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-16
Empresa: INTERIOR'S BAÑOS SL
Administrador Judicial
- Castell Bravo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 340 , F 185, S 8, H CU 4434, I/A A (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-16
VER MAS ACTOS
Información de CASTELL BRAVO MARIA
Mostramos los datos de CASTELL BRAVO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELL BRAVO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos