CASTAÑEDA RUIZ SUSANA
Informe ejecutivo de CASTAÑEDA RUIZ SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTAÑEDA RUIZ SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTAÑEDA HEALTHCARE SL | Consejero | 05/02/2016 | |
NATURALEADER IMPORT EXPORT SL | Apoderado Solidario | 27/06/2012 |
VINCULACIONES DE CASTAÑEDA RUIZ SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑEDA RUIZ SUSANA
Empresa: CASTAÑEDA HEALTHCARE SL
Secretario
- Castañeda Ruiz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18894 , F 15, S 8, H M 329720, I/A 7 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Empresa: CASTAÑEDA HEALTHCARE SL
Secretario
- Castañeda Ruiz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18894 , F 15, S 8, H M 329720, I/A 6 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-28
Empresa: CASTAÑEDA HEALTHCARE SL
Consejero
- Castañeda Ruiz Francisco Javier
- Castañeda Ruiz Miguel Angel
- Castañeda Ruiz Susana
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18894 , F 14, S 8, H M 329720, I/A 5 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-28
Empresa: CASTAÑEDA HEALTHCARE SL
Administrador Solidario
- Castañeda Ruiz Francisco Javier
- Castañeda Ruiz Miguel Angel
- Castañeda Ruiz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18894 , F 14, S 8, H M 329720, I/A 5 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-28
Empresa: NATURALEADER IMPORT EXPORT SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Castañeda Ruiz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 287 , F 87, S 8, H CR 10958, I/A 3 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-13
Empresa: PROYECTO INVERSOR DE MERCADO SL
Administrador Solidario
- Castañeda Ruiz Francisco Javier
- Castañeda Ruiz Miguel Angel
- Castañeda Ruiz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18894 , F 12, S 8, H M 329720, I/A 2 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-28
Información de CASTAÑEDA RUIZ SUSANA
Mostramos los datos de CASTAÑEDA RUIZ SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑEDA RUIZ SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos