CASTAÑEDA RUIZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CASTAÑEDA RUIZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTAÑEDA RUIZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTAÑEDA HEALTHCARE SL | Vicepresidente | 05/02/2016 | |
CASTAÑEDA HEALTHCARE SL | Consejero | 05/02/2016 | |
NATURALEADER IMPORT EXPORT SL | Apoderado Mancomunado | 27/06/2012 |
VINCULACIONES DE CASTAÑEDA RUIZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑEDA RUIZ MIGUEL ANGEL
Empresa: CASTAÑEDA HEALTHCARE SL
Consejero
- Castañeda Ruiz Francisco Javier
- Castañeda Ruiz Miguel Angel
- Castañeda Ruiz Susana
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Castañeda Ruiz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18894 , F 14, S 8, H M 329720, I/A 5 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-28
Empresa: CASTAÑEDA HEALTHCARE SL
Administrador Solidario
- Castañeda Ruiz Francisco Javier
- Castañeda Ruiz Miguel Angel
- Castañeda Ruiz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18894 , F 14, S 8, H M 329720, I/A 5 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-28
Empresa: NATURALEADER IMPORT EXPORT SL
Apoderado Mancomunado
- Castañeda Ruiz Miguel Angel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 287 , F 87, S 8, H CR 10958, I/A 3 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-13
Empresa: PROYECTO INVERSOR DE MERCADO SL
Administrador Solidario
- Castañeda Ruiz Francisco Javier
- Castañeda Ruiz Miguel Angel
- Castañeda Ruiz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18894 , F 12, S 8, H M 329720, I/A 2 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-28
Información de CASTAÑEDA RUIZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CASTAÑEDA RUIZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑEDA RUIZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos