CASTAN GALIMANY JORGE
Informe ejecutivo de CASTAN GALIMANY JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTAN GALIMANY JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES AVANZADAS Y TECNOLOGICAS PARA PISCINAS SL | Administrador Unico | 16/01/2017 | |
SOLATEP PISCINAS SL | Administrador Unico | 09/01/2017 |
VINCULACIONES DE CASTAN GALIMANY JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAN GALIMANY JORGE
Administrador Unico
- Castan Galimany Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41225 , F 191, S 8, H B 383272, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-08
Administrador Mancomunado
- Castan Cabau Pau
- Castan Galimany Jorge
- Castan Galimany Manuel
- Montero Camacho Joan Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41225 , F 191, S 8, H B 383272, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-08
Empresa: SOLATEP PISCINAS SL
Administrador Unico
- Castan Galimany Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43611 , F 67, S 8, H B 433519, I/A 2 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Empresa: SOLATEP PISCINAS SL
Administrador Solidario
- Castan Cabau Pau
- Castan Galimany Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43611 , F 67, S 8, H B 433519, I/A 2 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Empresa: SOLATEP PISCINAS SL
Administrador Solidario
- Castan Cabau Pau
- Castan Galimany Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43611 , F 67, S 8, H B 433519, I/A 1 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
Información de CASTAN GALIMANY JORGE
Mostramos los datos de CASTAN GALIMANY JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAN GALIMANY JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos