CASTAN CABAU PAU
Informe ejecutivo de CASTAN CABAU PAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTAN CABAU PAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES AVANZADAS Y TECNOLOGICAS PARA PISCINAS SL | Administrador Mancomunado | 16/01/2017 | |
SOLATEP PISCINAS SL | Administrador Solidario | 15/02/2013 | 09/01/2017 |
VINCULACIONES DE CASTAN CABAU PAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAN CABAU PAU
Administrador Mancomunado
- Castan Cabau Pau
- Castan Galimany Jorge
- Castan Galimany Manuel
- Montero Camacho Joan Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41225 , F 191, S 8, H B 383272, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-08
Empresa: SOLATEP PISCINAS SL
Administrador Solidario
- Castan Cabau Pau
- Castan Galimany Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43611 , F 67, S 8, H B 433519, I/A 2 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Empresa: SOLATEP PISCINAS SL
Administrador Solidario
- Castan Cabau Pau
- Castan Galimany Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43611 , F 67, S 8, H B 433519, I/A 1 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
Información de CASTAN CABAU PAU
Mostramos los datos de CASTAN CABAU PAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAN CABAU PAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos