CASQUEIRO NOGUEIRA MANUEL
Informe ejecutivo de CASQUEIRO NOGUEIRA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CASQUEIRO NOGUEIRA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES TECNICOS MERCANTILES SL | Consejero Delegado Solidario | 19/12/2023 | |
INVESTMENT FONTE FERREIRO SL | Apoderado | 10/05/2023 | |
STANFORD OVERSEAS SL | Consejero Delegado Solidario | 06/02/2019 | |
STANFORD OVERSEAS SL | Vicepresidente | 06/02/2019 | |
STANFORD OVERSEAS SL | Consejero | 06/02/2019 | |
ASESORES TECNICOS MERCANTILES SL | Vicepresidente | 02/05/2016 | |
ASESORES TECNICOS MERCANTILES SL | Consejero Delegado Solidario | 05/12/2012 | |
ALVEAROUSA SL | Administrador Unico | 26/09/2012 | |
ASESORES TECNICOS MERCANTILES SL | Consejero | 30/09/2010 |
VINCULACIONES DE CASQUEIRO NOGUEIRA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASQUEIRO NOGUEIRA MANUEL
Empresa: GALINFOR SL
Administrador Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Liquidador Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 1028, F 11, S 8, H PO 2448, I/A 5 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-36
Empresa: GALINFOR SL
Administrador Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Fortes Rodriguez Jose
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Consejero
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Fortes Rodriguez Jose
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Liquidador Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Presidente
- Casqueiro Nogueira Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 1028, F 11, S 8, H PO 2448, I/A 5 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-36
Empresa: GRUCAP GALICIA SL
Liquidador
- Casqueiro Nogueira Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867, L 2867, F 143, S 8, H PO 33202, I/A 2 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-36
Empresa: GRUCAP GALICIA SL
Administrador Mancomunado
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
Liquidador
- Casqueiro Nogueira Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867, L 2867, F 143, S 8, H PO 33202, I/A 2 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-36
Empresa: ASESORES TECNICOS MERCANTILES SL
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3831, L 3831, F 55, S 8, H PO 6302, I/A 19 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-36
Empresa: INVESTMENT FONTE FERREIRO SL
Apoderado
- Casqueiro Nogueira Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29746 , F 2, S 8, H M 535178, I/A 2 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: STANFORD OVERSEAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Torres Garcia Jose Manuel
Consejero
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Santamaria Gestoso Manuel
- Torres Garcia Jose Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Casqueiro Nogueira Manuel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3960, L 3960, F 111, S 8, H PO 56714, I/A 3 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-36
Empresa: ASESORES TECNICOS MERCANTILES SL
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Consejero
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3831, L 3831, F 53, S 8, H PO 6302, I/A 14 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-36
Empresa: ASESORES TECNICOS MERCANTILES SL
Secretario
Vicepresidente
- Casqueiro Nogueira Manuel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3831, L 3831, F 53, S 8, H PO 6302, I/A 14 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-36
Empresa: ASESORES TECNICOS MERCANTILES SL
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Fortes Rodriguez Jose
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3831, L 3831, F 53, S 8, H PO 6302, I/A 13 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-36
VER MAS ACTOS
Información de CASQUEIRO NOGUEIRA MANUEL
Mostramos los datos de CASQUEIRO NOGUEIRA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASQUEIRO NOGUEIRA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos