ALONSO PEREZ DESIDERIO
Informe ejecutivo de ALONSO PEREZ DESIDERIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ALONSO PEREZ DESIDERIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES TECNICOS MERCANTILES SL | Consejero Delegado Solidario | 19/12/2023 | |
CONTRARRIESGO CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Solidario | 12/03/2021 | |
STANFORD OVERSEAS SL | Consejero Delegado Solidario | 06/02/2019 | |
STANFORD OVERSEAS SL | Vicesecret. | 06/02/2019 | |
STANFORD OVERSEAS SL | Consejero | 06/02/2019 | |
ASESORES TECNICOS MERCANTILES SL | Consejero Delegado Solidario | 05/12/2012 | |
SBA CONTROL SL | Administrador Solidario | 21/12/2010 | |
ASESORES TECNICOS MERCANTILES SL | Presidente | 30/09/2010 | |
ASESORES TECNICOS MERCANTILES SL | Consejero | 30/09/2010 | |
SERPEIXE SL | Apoderado | 23/07/2010 |
VINCULACIONES DE ALONSO PEREZ DESIDERIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO PEREZ DESIDERIO
Empresa: GALINFOR SL
Administrador Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Liquidador Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 1028, F 11, S 8, H PO 2448, I/A 5 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-36
Empresa: GALINFOR SL
Administrador Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Fortes Rodriguez Jose
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Consejero
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Fortes Rodriguez Jose
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Liquidador Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Presidente
Secretario
- Alonso Perez Desiderio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 1028, F 11, S 8, H PO 2448, I/A 5 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-36
Empresa: GRUCAP GALICIA SL
Administrador Mancomunado
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867, L 2867, F 143, S 8, H PO 33202, I/A 2 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-36
Empresa: ASESORES TECNICOS MERCANTILES SL
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Vales Riopa Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3831, L 3831, F 55, S 8, H PO 6302, I/A 19 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-36
Administrador Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- ALVEAROUSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 1011, F 168, S 8, H PO 2257, I/A 6 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-36
Administrador Unico
- Alonso Perez Desiderio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 1011, F 168, S 8, H PO 2257, I/A 6 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-36
Empresa: STANFORD OVERSEAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Torres Garcia Jose Manuel
Consejero
- Alonso Perez Desiderio
- Casqueiro Nogueira Manuel
- Perez Matos Juan Jose
- Santamaria Gestoso Manuel
- Torres Garcia Jose Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Alonso Perez Desiderio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3960, L 3960, F 111, S 8, H PO 56714, I/A 3 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-36
Empresa: TIRON ALFA SL
Liquidador
- Alonso Perez Desiderio
- Alonso Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 215, S 8, H C 24093, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-15
Empresa: TIRON ALFA SL
Administrador Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Alonso Perez Jose Antonio
Liquidador
- Alonso Perez Desiderio
- Alonso Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 215, S 8, H C 24093, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-15
Empresa: STP PROFESIONAL SL
Liquidador Solidario
- Alonso Perez Desiderio
- Fernandez Perez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2888, L 2888, F 24, S 8, H PO 33611, I/A 4 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-36
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO PEREZ DESIDERIO
Mostramos los datos de ALONSO PEREZ DESIDERIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO PEREZ DESIDERIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos