CASILLAS GAMARRA FRANCISCO
Informe ejecutivo de CASILLAS GAMARRA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASILLAS GAMARRA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIDAD EDITORIAL SA | Apoderado | 24/09/2018 | 08/09/2022 |
ORANGE ESPAGNE SA | Apoderado | 02/12/2014 | 19/11/2015 |
VINCULACIONES DE CASILLAS GAMARRA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASILLAS GAMARRA FRANCISCO
Empresa: UNIDAD EDITORIAL SA
Apoderado
- Casillas Gamarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38048 , F 96, S 8, H M 27982, I/A 216 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-28
Empresa: UNIDAD EDITORIAL SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33104 , F 95, S 8, H M 27982, I/A 206 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: ORANGE ESPAGNE SA
Apoderado
- Casillas Gamarra Francisco
- Sala Gomez Monica
- Savin Antonie Jean Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31463 , F 210, S 8, H M 213468, I/A 254 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Empresa: ORANGE ESPAGNE SA
Apoderado
- Casillas Gamarra Francisco
- Sala Gomez Monica
- Santos Blazquez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31463 , F 161, S 8, H M 213468, I/A 245 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-28
Información de CASILLAS GAMARRA FRANCISCO
Mostramos los datos de CASILLAS GAMARRA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASILLAS GAMARRA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos