SPERONI NICOLA
Informe ejecutivo de SPERONI NICOLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 19
CARGOS DE SPERONI NICOLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUELA DE COCINA TELVA SA | Consejero | 14/06/2022 | 17/09/2024 |
EDICIONES CONICA SA | Administrador Solidario | 07/02/2018 | 14/08/2023 |
UNIDAD EDITORIAL EDICIONES LOCALES SL | Administrador Solidario | 18/04/2018 | 09/08/2023 |
UNIDAD EDITORIAL SA | Consejero | 19/07/2018 | 09/08/2023 |
VEO TELEVISION SA | Administrador Solidario | 21/07/2021 | 05/08/2023 |
LA ESFERA DE LOS LIBROS SL | Administrador Solidario | 17/08/2021 | 02/08/2023 |
EDISERVICIOS MADRID 2000 SL | Administrador Unico | 04/12/2017 | 31/07/2023 |
EDISERVICIOS MADRID 2000 SL | Administrador Solidario | 31/07/2023 | |
UNIDAD EDITORIAL REVISTAS SL | Administrador Solidario | 27/11/2017 | 24/07/2023 |
UNIDAD EDITORIAL INFORMACION GENERAL SL | Administrador Solidario | 27/11/2017 | 05/07/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SPERONI NICOLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SPERONI NICOLA
Empresa: ESCUELA DE COCINA TELVA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 83659, I/A 24 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-28
Empresa: EDICIONES CONICA SA
Administrador Solidario
- Bedogni Stefania
- Speroni Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33149 , F 159, S 8, H M 82182, I/A 91 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-28
Administrador Solidario
- Bedogni Stefania
- Speroni Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34425 , F 129, S 8, H M 198290, I/A 16 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Empresa: UNIDAD EDITORIAL SA
Consejero
- Speroni Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38048 , F 97, S 8, H M 27982, I/A 219 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Empresa: VEO TELEVISION SA
Administrador Solidario
- Bedogni Stefania
- Speroni Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41584 , F 165, S 8, H M 255604, I/A 77 (05/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Empresa: LA ESFERA DE LOS LIBROS SL
Administrador Solidario
- Bedogni Stefania
- Speroni Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25774 , F 54, S 8, H M 269089, I/A 53 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-28
Empresa: EDISERVICIOS MADRID 2000 SL
Administrador Solidario
- Bedogni Stefania
- Speroni Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33104 , F 47, S 8, H M 198975, I/A 59 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: UNIDAD EDITORIAL REVISTAS SL
Administrador Solidario
- Bedogni Stefania
- Speroni Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33820 , F 87, S 8, H M 441083, I/A 58 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Representante
- Speroni Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35650 , F 148, S 8, H M 277630, I/A 34 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-28
Empresa: UNIDAD EDITORIAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bedogni Stefania
- Speroni Nicola
Apoderado
- Bedogni Stefania
- Speroni Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38048 , F 97, S 8, H M 27982, I/A 218 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-28
VER MAS ACTOS
Información de SPERONI NICOLA
Mostramos los datos de SPERONI NICOLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SPERONI NICOLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos