CASERO QUIROGA MARIA LUZ
Informe ejecutivo de CASERO QUIROGA MARIA LUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASERO QUIROGA MARIA LUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTORES ORIGINALES RECAMBIOS Y SEGMENTOS SA | Administrador Mancomunado | 08/01/2015 | |
MOTORES ORIGINALES RECAMBIOS Y SEGMENTOS SA | Liquidador Mancomunado | 08/01/2015 | 08/01/2015 |
UNIDAD INDUSTRIAL DE GESTION SERVICIOS Y ADMINISTRACION SL | Administrador Unico | 16/01/2009 | 09/06/2009 |
MOTORES ORIGINALES RECAMBIOS Y SEGMENTOS LEVANTE SL | Administrador Unico | 06/02/2009 | 29/05/2009 |
UNIDAD INDUSTRIAL DE GESTION SERVICIOS Y ADMINISTRACION SL | Administrador Mancomunado | 16/01/2009 | 16/01/2009 |
VINCULACIONES DE CASERO QUIROGA MARIA LUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASERO QUIROGA MARIA LUZ
Liquidador Mancomunado
- Casero Quiroga Cesar
- Casero Quiroga Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 41, S 8, H VA 3966, I/A 15 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-47
Administrador Mancomunado
- Casero Quiroga Cesar
- Casero Quiroga Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 41, S 8, H VA 3966, I/A 15 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-47
Administrador Unico
- Casero Quiroga Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 166, S 8, H VA 4499, I/A 8 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-47
Administrador Unico
- Casero Quiroga Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 184, S 8, H VA 3970, I/A 9 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-47
Administrador Unico
- Casero Quiroga Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 184, S 8, H VA 3970, I/A 8 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-47
Administrador Unico
- Casero Quiroga Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 166, S 8, H VA 4499, I/A 7 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-47
Administrador Mancomunado
- Casero Quiroga Cesar
- Casero Quiroga Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 166, S 8, H VA 4499, I/A 7 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-47
Administrador Mancomunado
- Casero Quiroga Cesar
- Casero Quiroga Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 166, S 8, H VA 4499, I/A 6 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-47
Información de CASERO QUIROGA MARIA LUZ
Mostramos los datos de CASERO QUIROGA MARIA LUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASERO QUIROGA MARIA LUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos